Informazioni su Stebatec AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stebatec AG
- Stebatec AG ha sede a Brügg BE ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo».
- La dirigenza dell’azienda Stebatec AG è composta da 8 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 24.01.2023.
- L’IDI segnalata è CHE-113.961.576.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Dominic Bühler,
Jonathan Brechbühl,
Michael Hesse,
Benjamin Mischler,
Kilian Hesse
i più recenti aventi diritto di firma
Dominic Bühler,
Jonathan Brechbühl,
Michael Hesse,
Benjamin Mischler,
Kilian Hesse
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.12.2007
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Brügg
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.4.040.702-1
IDI/IVA
CHE-113.961.576
Ramo economico
Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Verkauf, die Planung, Herstellung, Realisierung von Abwassermess- und Regelanlagen sowie die Elektroplanung und Steuerungstechnik. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oer sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Grenchen | 01.05.2019 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Grimm + Ruchti Treuhand AG | Burgdorf | 03.10.2016 | 30.04.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Stebatec Messtechnik GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stebatec AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005659884, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stebatec AG, in Brügg, CHE-113.961.576, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2020, Publ. 1005014548).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biland, Tanja, von Beatenberg, in Wengi b. Büren (Wengi), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005014548, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stebatec AG, in Brügg, CHE-113.961.576, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2019, Publ. 1004620643).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hesse, Kilian, von Basel, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Safnern, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Brechbühl, Jonathan, von Lauperswil, in Busswil BE (Lyss), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aarberg];
Hesse, Heinrich, von Basel, in Magglingen/Macolin (Evilard), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüdi, Ernst, von Heimiswil, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mischler, Benjamin, von Schwarzenburg, in Wengi b. Büren (Wengi), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Biland, Tanja, von Beatenberg, in Wengi b. Büren (Wengi), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004620643, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stebatec AG, in Brügg, CHE-113.961.576, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2016, Publ. 3084985).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grimm + Ruchti Treuhand AG (CHE-108.127.260), in Burgdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Dominic, von Horrenbach-Buchen, in Vinelz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-327.753.565), in Grenchen, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.