Informazioni su Staveb Automation AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Staveb Automation AG
- Staveb Automation AG opera nel settore «Fabbricazione di altri elettrodomestici» ed è attualmente attiva. La sede è a Hitzkirch.
- La dirigenza dell’azienda Staveb Automation AG è composta da 5 persone. L’azienda è stata costuita nel 14.01.1994.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 12.05.2021.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Staveb Automation AG.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Raphaël Kurt Pilloud,
Dr. Rudolf Othmar Friederich,
Philipp Anton Walden,
Ronald Grolimund
i più recenti aventi diritto di firma
Raphaël Kurt Pilloud,
Dr. Rudolf Othmar Friederich,
Michael Engler,
Philipp Anton Walden,
Ronald Grolimund
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.01.1994
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Hitzkirch
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.3.003.474-1
IDI/IVA
CHE-107.555.995
Ramo economico
Fabbricazione di altri elettrodomestici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen und Beratung im Bereiche der Automation; Ausarbeitung und Anbieten von Lösungen im Bereich der Energieeffizienz; Beteiligungen; Erwerb, Halten und Veräusserung von Grundstücken.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
OPES AG | Luzern | 12.05.2021 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Bucher Treuhand AG | Kriens | 10.11.2009 | 11.05.2021 | |
Fiduciaire Piller | Sion | <2004 | 09.11.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Valtab Elektrotechnik AG
- Electro Point Sion SA
- Valtab Electrotechnique SA
- Valtab SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Staveb Automation AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005178678, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Staveb Automation AG, in Hitzkirch, CHE-107.555.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2011, S.0, Publ. 6448060).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher Treuhand AG (CH-100.3.005.012-8), in Kriens, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pilloud, Raphaël, von Ligerz, in Grenchen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friederich, Rudolf O., von Seengen, in Erlinsbach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grolimund, Ronald, von Matzendorf, in Hofstetten-Flüh, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walden, Philipp A., von Naters, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Walden-Salzmann, Philipp, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Engler, Michael, von Stein (AR), in Arth, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OPES AG (CHE-102.372.223), in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6448060, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Valtab Elektrotechnik AG, bisher in Sion, CH-626.3.003.474-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2011, S. 0, Publ. 6359522).
Gründungsstatuten:
03.12.1993.
Statutenänderung:
17.11.2011.
Firma neu:
Staveb Automation AG.
Sitz neu:
Hitzkirch.
Domizil neu:
Richensee 1, 6285 Hitzkirch.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen und Beratung im Bereiche der Automation;
Ausarbeitung und Anbieten von Lösungen im Bereich der Energieeffizienz;
Beteiligungen;
Erwerb, Halten und Veräusserung von Grundstücken.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 (liées selon statuts)].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Conseil d'Administration : un ou plusieurs membres].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grolimund, Ronald, von Matzendorf, in Hofstetten-Flüh, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6448652, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Valtab Elektrotechnik AG, à Sion, CH-626.3.003.474-1, société anonyme (No. FOSC 191 du 03.10.2011, p. 0, Publ. 6359522). Par suite de transfert de siège à Hitzkirch, la société a été inscrite au registre du commerce du Canton de Lucerne sous la nouvelle raison de commerce Staveb Automation AG. En conséquence, elle est radiée d'office du registre du commerce du Valais central.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.