Informazioni su Stattys GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stattys GmbH
- Stattys GmbH ha sede a Appenzell ed è attiva. Essa opera nel ramo «Commercio di beni di consumo».
- Stattys GmbH ha 3 persone nella dirigenza.
- Il 09.05.2022 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Stattys GmbH.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Aerolon AG, Alpha Group AG, ALSU Holding AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.03.2012
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Schwende-Rüte
Ufficio del registro di commercio
AI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-310.4.002.282-1
IDI/IVA
CHE-287.128.330
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, sofern es hierzu keiner besonderen Erlaubnis bedarf, insbesondere mit kreativen Arbeitsmitteln, Büromaterial, Druckprodukte und Produkten für die Druckindustrie und den Verlag sowie die Beteiligung an anderen Unternehmungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, den Handel mit EDV-Hardware und medizintechnischen Produkten sowie Verkauf, Handel und Vermittlung von Software-Lizenzen und Beratung zu den eigenen Handelsprodukten und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
Stattys | 08.05.2012 | cancellata | 54002/2012 |
Ultimi comunicati FUSC: Stattys GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005468912, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Stattys GmbH, in Schwende, CHE-287.128.330, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2018, Publ. 1004483165).
Sitz neu:
Schwende-Rüte.
Numero di pubblicazione: HR02-1004483165, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Stattys GmbH, in Schwende, CHE-287.128.330, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2017, Publ. 3390859).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bär, Jonas, von Ottenbach, in Trogen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberle, Martin, von Full-Reuenthal, in Appenzell, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3390859, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Stattys GmbH, in Schwende, CHE-287.128.330, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, Publ. 2914439).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonderegger, Peter Emil, von Oberegg, in Zürich, mit Einzelprokura,.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.