Informazioni su Stalder STM Montagen GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stalder STM Montagen GmbH
- Stalder STM Montagen GmbH ha sede a Entlebuch ed è attiva. Essa opera nel ramo «Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)».
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 17.01.2022.
- L’IDI segnalata è CHE-113.031.921.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Stalder STM Montagen GmbH: Meienrisli Immobilien AG, Müller & Stalder Immobilien AG, Stalder STA Abdichtungen GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.07.2006
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Entlebuch
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.4.786.684-7
IDI/IVA
CHE-113.031.921
Ramo economico
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere Montage von Einrichtungen, Maschinen und weiteren Bauteilen; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen; Eingehung von Garantien und Bürgschaften.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Partner Treuhand AG, Sursee | Sursee | 16.09.2014 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Pius Distel Trading | Entlebuch | 07.08.2012 | 15.09.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stalder STM Montagen GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005382018, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stalder STM Montagen GmbH, in Entlebuch, CHE-113.031.921, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2014, S.0, Publ. 1715967).
Domizil neu:
Dorf 34, 6162 Entlebuch.
Numero di pubblicazione: 1715967, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stalder STM Montagen GmbH, in Entlebuch, CHE-113.031.921, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 13.12.2012, Publ. 6974200).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PidiRev Pius Distel, Treuhand und Revisionen (CH-100.1.789.136-9), in Weggis, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Partner Treuhand AG, Sursee (CHE-112.416.744)[CH-100.3.785.348-1], in Sursee, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6974200, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stalder STM Montagen GmbH, in Entlebuch, CH-100.4.786.684-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2012, Publ. 6800276).
Statutenänderung:
07.12.2012. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Martin, von Entlebuch, in Entlebuch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Stalder, Urs, von Entlebuch, in Entlebuch, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.