Informazioni su Meienrisli Immobilien AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Meienrisli Immobilien AG
- Meienrisli Immobilien AG ha sede a Entlebuch, è attiva e opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 17.01.2022. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda Meienrisli Immobilien AG è iscritta con l’IDI CHE-114.882.175.
- 3 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Müller & Stalder Immobilien AG, Stalder STA Abdichtungen GmbH, Stalder STM Montagen GmbH.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.05.2009
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Entlebuch
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.790.136-8
IDI/IVA
CHE-114.882.175
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Bau, Verkauf, Vermietung, Verwaltung, Bewirtschaftung und Finanzierung von Immobilien; Handel mit Waren aller Art; Patent- und Lizenzgeschäfte; Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen und Vermögenswerten jeder Art sowie deren Finanzierung; Betriebsberatungen; Erbringung von Baudienstleistungen aller Art, insbesondere Bauführungen, Devisierung und Offerten für Bauunternehmungen, Architekten und private Bauherren; Beteiligungen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Hotel Restaurant Meienrisli AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Meienrisli Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005382013, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Meienrisli Immobilien AG, in Entlebuch, CHE-114.882.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2016, Publ. 3093371).
Domizil neu:
Dorf 34, 6162 Entlebuch.
Numero di pubblicazione: 3093371, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Hotel Restaurant Meienrisli AG, in Entlebuch, CHE-114.882.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2015, Publ. 2328257).
Statutenänderung:
30.09.2016.
Firma neu:
Meienrisli Immobilien AG.
Domizil neu:
Erlenhof, 6162 Entlebuch.
Zweck neu:
Erwerb, Bau, Verkauf, Vermietung, Verwaltung, Bewirtschaftung und Finanzierung von Immobilien;
Handel mit Waren aller Art;
Patent- und Lizenzgeschäfte;
Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen und Vermögenswerten jeder Art sowie deren Finanzierung;
Betriebsberatungen;
Erbringung von Baudienstleistungen aller Art, insbesondere Bauführungen, Devisierung und Offerten für Bauunternehmungen, Architekten und private Bauherren;
Beteiligungen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Ronald, von Entlebuch, in Entlebuch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Martin, von Entlebuch, in Entlebuch, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2328257, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Hotel Restaurant Meienrisli AG, in Entlebuch, CHE-114.882.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2014, Publ. 1779341).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder-Renggli, Marianne, von Entlebuch, in Entlebuch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.