Informazioni su Stäubli Medien AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stäubli Medien AG
- Stäubli Medien AG ha sede a Uitikon Waldegg ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Esercizio di una editoria (analogo/digitale)».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 20.07.1979.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 17.08.2023.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Stäubli Medien AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.07.1979
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Uitikon
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.925.302-8
IDI/IVA
CHE-103.968.134
Ramo economico
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Verlages sowie das Erstellen von Medien-Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann ferner Grundbesitz erwerben, verwalten und veräussern, andere Unternehmungen des In- und Auslandes erwerben und sich an solchen beteiligen sowie alle Geschäfte vornehmen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder diese zu fördern geeignet sind.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Budliger Treuhand AG | Zürich | <2004 | 09.07.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Stäubli Verlag AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stäubli Medien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005818195, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stäubli Medien AG, in Uitikon, CHE-103.968.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2015, S.0, Publ. 2366379).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäubli, Georg, von Uitikon, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Stäubli, Beat, von Uitikon, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2366379, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stäubli Medien AG, in Stallikon, CHE-103.968.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2014, Publ. 1343805).
Statutenänderung:
31.08.2015.
Sitz neu:
Uitikon.
Domizil neu:
Wängimattweg 18, 8142 Uitikon Waldegg.
Numero di pubblicazione: 1343805, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stäubli Medien AG, in Stallikon, CHE-103.968.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2012, Publ. 6761624).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stäubli, Beat, von Uitikon, in Birmensdorf ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäubli, Georg, von Uitikon, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.