Indirizzo
c/o MFT Meier Finanz-Treuhand AG
Stettbachstrasse 52
8051 Zürich
Informazioni su Stadion Zürich Betriebs AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stadion Zürich Betriebs AG
- Stadion Zürich Betriebs AG con sede a Zürich è una Società anonima nel ramo «Servizi sport». Stadion Zürich Betriebs AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 20.07.2017.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 29.09.2022.
- L'IDI della azienda è CHE-395.097.488.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Andreas Steven Schmocker,
Xiaotian Sun,
Ancillo Canepa,
Daniel Werner Meier,
Thomas Schönberger
i più recenti aventi diritto di firma
Andreas Steven Schmocker,
Xiaotian Sun,
Ancillo Canepa,
Daniel Werner Meier,
Thomas Schönberger
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.07.2017
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.044.968-3
IDI/IVA
CHE-395.097.488
Ramo economico
Servizi sport
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb, die Vermarktung und die Verwaltung des neuen Fussballstadions in Zürich sowie gegebenenfalls den Betrieb, die Vermarktung und die Verwaltung von weiteren Sportstätten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und der Sicherstellung für verbundene und nahestehende Gesellschaften gewähren und Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Zürich | 25.07.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Credit Suisse Arena Betriebs AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stadion Zürich Betriebs AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005571437, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stadion Zürich Betriebs AG, in Zürich, CHE-395.097.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204139).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berisha, Shqiprim, von Sempach, in Schenkon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates, dem anderen Delegierten des Verwaltungsrates oder Ancillo Canepa.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Canepa, Ancillo, von Richterswil, in Wädenswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates, dem anderen Vizepräsidenten des Verwaltungsrates oder Andreas Schmocker [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates, dem anderen Vizepräsidenten des Verwaltungsrates oder Shqiprim Berisha];
Schmocker, Andreas, von Beatenberg, in Pfungen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates, dem anderen Delegierten des Verwaltungsrates oder Ancillo Canepa.
Numero di pubblicazione: HR02-1005204139, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stadion Zürich Betriebs AG, in Zürich, CHE-395.097.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2021, Publ. 1005158900).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fetscherin, Adrian, von Zürich, in Uster, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates, dem anderen Delegierten des Verwaltungsrates oder Ancillo Canepa.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Canepa, Ancillo, von Richterswil, in Wädenswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates, dem anderen Vizepräsidenten des Verwaltungsrates oder Shqiprim Berisha [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates, dem anderen Vizepräsidenten des Verwaltungsrates oder Alfred Bickel];
Sun, Xiaotian, genannt Sky, chinesischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates, dem anderen Vizepräsidenten des Verwaltungsrates oder Thomas Schönberger;
Berisha, Shqiprim, von Sempach, in Schenkon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates, dem anderen Delegierten des Verwaltungsrates oder Ancillo Canepa;
Schönberger, Thomas, von Neunkirch, in Horgen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates, dem anderen Delegierten des Verwaltungsrates oder Sky Sun [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates, dem anderen Delegierten des Verwaltungsrates oder Stephan Anliker].
Numero di pubblicazione: HR02-1005158900, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Credit Suisse Arena Betriebs AG, in Zürich, CHE-395.097.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 17.04.2020, Publ. 1004872336).
Statutenänderung:
17.12.2020.
Firma neu:
Stadion Zürich Betriebs AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anliker, Stephan, von Gondiswil, in Langenthal, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates, dem anderen Vizepräsidenten des Verwaltungsrates oder Thomas Schönberger;
Bickel, Alfred, von Mettmenstetten, in Mettmenstetten, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates, dem anderen Delegierten des Verwaltungsrates oder Ancillo Canepa.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fetscherin, Adrian, von Zürich, in Uster, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates, dem anderen Delegierten des Verwaltungsrates oder Ancillo Canepa.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.