Indirizzo
c/o A. von Allmen
Chalet Alpina
3823 Wengen
Informazioni su St. Kata Handels GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu St. Kata Handels GmbH
- St. Kata Handels GmbH ha sede a Wengen ed è attiva. Essa opera nel ramo «Commercio con macchine».
- L’azienda è stata costituita nel 15.05.2000 e ha 2 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 12.05.2010. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- St. Kata Handels GmbH è iscritta nel cantone BE con l’IDI CHE-100.768.024.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.05.2000
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Lauterbrunnen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.4.014.233-3
IDI/IVA
CHE-100.768.024
Ramo economico
Commercio con macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Import und Handel mit Waren, insbesondere mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und mechanischen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: St. Kata Handels GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5629818, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
St. Kata Handels GmbH, in Wengen (Gde. Lauterbrunnen), CH-092.4.014.233-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2009, S. 5, Publ. 5269828).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Storz, Christof, deutscher Staatsangehöriger, in Szentlorinckata (HU), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen-Storz, Dorothea, deutsche Staatsangehörige, in Wengen (Lauterbrunnen), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 5269828, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
St. Kata Handels GmbH, in Wengen (Gde. Lauterbrunnen), CH-092.4.014.233-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 19.05.2000, S. 3395).
Statutenänderung:
12.06.2009.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Import und Handel mit Waren, insbesondere mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und mechanischen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. [Die Bestimmung über die Liberierung wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Liberierung Stammkapital: CHF 20'000.--.].Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 12.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Csanyi, Janos, ungarischer Staatsangehöriger, in Szentlorinckata (Ungarn), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen, Adolf, von Lauterbrunnen, in Wengen (Lauterbrunnen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Wengen (Lauterbrunnen) und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Storz, Christof, deutscher Staatsangehöriger, in Szentlorinckata (HU), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:von deutscher Staasangehöriger, in Szentlorinckata (Ungarn) und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
St. Kata Handels GmbH, in W e n g e n ( G d e. L a u t e r b r u n n e n ), c/o Adolf von Allmen, Chalet Alpina, 3823 Wengen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.04.2000.
Zweck:
Import von und Handel mit Waren, insbesondere mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und mechanischen Produkten. Kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Liberierung Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Mitteilungen an Gesellschafter:
schriftlich.
Eingetragene Personen:
Storz, Christof, deutscher Staasangehöriger, in Szentlorinkkata (Ungarn), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-;
Csanyi, Janos, ungarischer Staatsangehöriger, in Szentlorinckata (Ungarn), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-;
von Allmen, Adolf, von Lauterbrunnen, in Wengen (Lauterbrunnen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.