Informazioni su SRT-SERVICES INTERNATIONAL AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SRT-SERVICES INTERNATIONAL AG
- SRT-SERVICES INTERNATIONAL AG opera nel settore «Servizi di sorveglianza e sicurezza» ed è attualmente attiva. La sede è a Champfèr.
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- Il 21.03.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda SRT-SERVICES INTERNATIONAL AG è iscritta con l’IDI CHE-106.610.060.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Marina Walti,
Christopher Rafaél Walti,
Christopher René Walti
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.04.1990
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
St. Moritz
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-514.3.005.432-3
IDI/IVA
CHE-106.610.060
Ramo economico
Servizi di sorveglianza e sicurezza
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Betrieb eines Dienstleistungscenters auf nationaler- und internationaler Ebene für Objekt- und Personenschutz sowie Sicherheits- und Personentransporte aller Art und Archivierung sowie die Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Anlagen, Fahrzeuge und Einrichtungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treuhandbüro Beat Wohlwend | St. Moritz | 06.12.2010 | 27.12.2011 | |
RBT AG | St. Moritz | 08.02.2007 | 05.12.2010 | |
Wullschleger Martinenghi Manzini Trust Services SA | Lugano | <2004 | 07.02.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- SRT-SECURITY INTERNATIONAL AG
- Air Trading SA
- Air Trading S.A.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SRT-SERVICES INTERNATIONAL AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005991539, Ufficio del registro di commercio Grigioni
SRT-SERVICES INTERNATIONAL AG, in St. Moritz, CHE-106.610.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2023, Publ. 1005804509).
Domizil neu:
Via Suot Chesas 27, 7512 Champfèr.
Numero di pubblicazione: HR02-1005804509, Ufficio del registro di commercio Grigioni
SRT-SERVICES INTERNATIONAL AG, in St. Moritz, CHE-106.610.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004666627).
Statutenänderung:
19.07.2023.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004666627, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
SRT-SERVICES INTERNATIONAL AG, in St. Moritz, CHE-106.610.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 14.12.2012, S.0, Publ. 6975494).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Hans-Jürgen, genannt Jürgen, von Paradiso, in La Punt-Chamues-ch, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walti, Christopher Rafael, von Seon, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Vico Morcote];
Walti, Marina, von Seon, in St. Moritz, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: russische Staatsangehörige].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.