Informazioni su Spinnler Bau AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Spinnler Bau AG
- Spinnler Bau AG a Seltisberg è una Società anonima nel ramo «Construzione del soprassuolo». Spinnler Bau AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 28.06.2005 e ha 3 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 03.04.2018.
- L’azienda Spinnler Bau AG è iscritta con l’IDI CHE-112.420.154.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.06.2005
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Seltisberg
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.008.771-2
IDI/IVA
CHE-112.420.154
Ramo economico
Construzione del soprassuolo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Hoch- und Tiefbau, Handel mit Baumaterialien sowie Beton bohren und fräsen. Die Gesellschaft kann sich in jeder Form an anderen Unternehmen beteiligen, die mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen sowie Grundeigentum veräussern und erwerben.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Bruno Recher, Treuhand- und Revisionsbüro | Ziefen | 04.07.2005 | 28.06.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Spinnler Bau AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4145935, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Spinnler Bau AG, in Seltisberg, CHE-112.420.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2009, Publ. 5097396).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spinnler-Burri, Susanne, von Seltisberg, in Seltisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spinnler-Burri, Urs, von Seltisberg, in Seltisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Spinnler, Andreas, von Seltisberg, in Seltisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Spinnler, Thomas, von Seltisberg, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5097396, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Spinnler Bau AG, in Seltisberg, CH-280.3.008.771-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2005, S. 7, Publ. 2913018).
Statutenänderung:
22.06.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruno Recher, Treuhand- und Revisionsbüro, in Ziefen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2913018, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Spinnler Bau AG, in Seltisberg, CH-280.3.008.771-2, Im Hof 8, 4411 Seltisberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.06.2005.
Zweck:
Hoch- und Tiefbau, Handel mit Baumaterialien sowie Beton bohren und fräsen. Die Gesellschaft kann sich in jeder Form an anderen Unternehmen beteiligen, die mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen sowie Grundeigentum veräussern und erwerben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der Einzelfirma 'U. Spinnler', in Seltisberg (CH-280.1.911.159-6), gemäss Vertrag vom 22.06.2005 und Bilanz per 31.12.2004 mit Aktiven von CHF 194'248.56 und Passiven von CHF 76'883.85, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 17'364.71 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen:
Spinnler-Burri, Urs, von Seltisberg, in Seltisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Spinnler-Burri, Susanne, von Seltisberg, in Seltisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Spinnler, Thomas, von Seltisberg, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Spinnler, Andreas, von Seltisberg, in Seltisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bruno Recher, Treuhand- und Revisionsbüro, in Ziefen, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.