Informazioni su Soro Liegenschaften und Verwaltungen AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Soro Liegenschaften und Verwaltungen AG
- Soro Liegenschaften und Verwaltungen AG con sede a Berg SG è una Società anonima nel ramo «Compravendita di immobili propri». Soro Liegenschaften und Verwaltungen AG è attiva.
- Soro Liegenschaften und Verwaltungen AG ha una persona nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 15.07.2016. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda Soro Liegenschaften und Verwaltungen AG è iscritta con l’IDI CHE-108.561.998.
- Oltre all’azienda Soro Liegenschaften und Verwaltungen AG sono iscritte 3 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: h.r. sonderegger, architektur + bauberatung, sopran GmbH, TWO MASTERS GmbH.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.01.1997
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Berg (SG)
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.042.019-8
IDI/IVA
CHE-108.561.998
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Überbauung von Grundstücken, Finanzierung von Immobiliengeschäften sowie Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Immobilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten sowie gewerbliche Schutzrechte, Know-how und Patente erwerben, verwerten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
inspecta treuhand ag | St. Gallen | 27.06.2014 | 14.10.2015 | |
AREVA Treuhand AG in Liquidation | Eggersriet | 18.02.2009 | 26.06.2014 | |
Mettler Revisions AG | St. Gallen | <2004 | 17.02.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Domo Liegenschaften und Verwaltungen AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Soro Liegenschaften und Verwaltungen AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2956119, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Soro Liegenschaften und Verwaltungen AG, in Berg SG, CHE-108.561.998, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2015, Publ. 2427099).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosenast, Frank, von Kirchberg SG, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Hans Rudolf, von Balgach, in Berg SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2427099, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Soro Liegenschaften und Verwaltungen AG, in Berg SG, CHE-108.561.998, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2014, Publ. 1700561).
Statutenänderung:
06.10.2015.
Zweck neu:
Überbauung von Grundstücken, Finanzierung von Immobiliengeschäften sowie Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Immobilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten sowie gewerbliche Schutzrechte, Know-how und Patente erwerben, verwerten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per E-Mail, Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.10.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inspecta Treuhand AG (CHE-107.263.624), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1700561, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Soro Liegenschaften und Verwaltungen AG, in Berg SG, CHE-108.561.998, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2014, Publ. 1578697).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosenast, Frank, von Kirchberg SG, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Egnach].