Indirizzo
Avenue de Riond-Bosson 13
1110 Morges
Informazioni su SOPROGAZ SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SOPROGAZ SA
- SOPROGAZ SA opera nel settore «Altra attività edilizia» ed è attualmente attiva. La sede è a Morges.
- L’azienda è stata costituita nel 31.08.1936.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 05.04.2019. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio VD è il seguente: CHE-101.288.318.
- 8 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: District Creative Lab Sàrl, Ecole de Danse Terpsichore Anne Pierroz Sàrl, Ecole Réflexe Santé Sàrl.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.08.1936
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Morges
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.071.952-3
IDI/IVA
CHE-101.288.318
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'achat et la vente d'appareils domestiques et industriels pour le gaz, le mazout, l'électricité et les énergies renouvelables ainsi que l'achat et la vente d'appareils de chauffage central et autres par le gaz, le mazout, l'électricité et les énergies renouvelables; l'achat et la vente de pièces détachées et d'accessoires, la réparation, l'entretien, tous conseils techniques et le service après-vente desdits appareils; l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de biens et d'articles de tous types, notamment dans le domaine de la vente en ligne (internet) (pour but complet cf. statuts).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Roger et Claude Stoudmann S.A. | Morges | 04.05.2012 | 04.04.2019 | |
Fidacor SA | Morges | 15.06.2011 | 03.04.2012 | |
Fidacor Fiduciaire et Gérance Sàrl | Morges | 03.10.2005 | 14.06.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Soprogaz SA
- Soprogaz S.A.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SOPROGAZ SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004604758, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
SOPROGAZ SA, à Morges, CHE-101.288.318 (FOSC du 01.12.2015, p. 0/2512335). Selon déclaration du 21 mars 2019, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Fiduciaire Roger et Claude Stoudmann S.A. (CH-550-0134920-3) n'est plus organe de révision.
Numero di pubblicazione: 2512335, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
SOPROGAZ SA, à Morges, CHE-101.288.318 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Procuration individuelle est conférée à Lellouche Jean-Charles, de France, à Voiron (France).
Numero di pubblicazione: 6665478, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
SOPROGAZ SA, à Morges, CH-550-0071952-3, l'achat et la vente d'appareils domestiques et industriels pour le gaz, le mazout, l'électricité et les énergies renouvelables (FOSC du 04.04.2012, p. 0/6626508).
Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Roger et Claude Stoudmann S.A. (CH-550-0134920-3), à Morges.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.