Informazioni su Sonnrain Finanz AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Sonnrain Finanz AG
- Sonnrain Finanz AG ha sede a Oberdiessbach ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 07.11.1988.
- Il 30.08.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone BE con l’IDI CHE-101.062.725.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.11.1988
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Oberdiessbach
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.3.009.259-4
IDI/IVA
CHE-101.062.725
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb und Finanzierung von Unternehmungen sowie dauernde Beteiligung an Unternehmungen (insbesondere am Pflegeheim Sonnrain in Oberdiessbach), die sich mit dem Betrieb von Pflegeheimen, Kliniken, andern Einrichtungen des Gesundheitswesens und dem Erbringen von weiteren finanziellen Dienstleistungen beschäftigen; kann sich an andern Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben und weiterveräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Telos Treuhand GmbH | Zürich | <2004 | 29.08.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Jufer Holding AG in Liq
- Jufer Holding AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sonnrain Finanz AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006118028, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sonnrain Finanz AG, in Oberdiessbach, CHE-101.062.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2014, S.0, Publ. 1759693).
Statutenänderung:
04.07.2024.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre schriftlich (auch per Email) zuzustellen. Gemäss Erklärung vom 22.07.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Telos Treuhand GmbH (CHE-103.484.936), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spahr, Verena, von Niederhünigen, in Oberdiessbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1759693, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sonnrain Finanz AG, in Oberdiessbach, CHE-101.062.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2011, Publ. 6312588).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Telos Treuhand GmbH (CHE-103.484.936), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Telos Treuhand].
Numero di pubblicazione: 6312588, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sonnrain Finanz AG, in Oberdiessbach, CH-035.3.009.259-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2002, S. 2, Publ. 470738).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagen, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Häutligen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reusser-Bürki, Anita, von Konolfingen und Heiligenschwendi, in Oberdiessbach, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.