Informazioni su Sonnrain AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Sonnrain AG
- Sonnrain AG ha sede a Oberdiessbach ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza».
- La dirigenza dell’azienda Sonnrain AG è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 15.10.1986.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 18.12.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Sonnrain AG è iscritta nel cantone BE con l’IDI CHE-101.897.227.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.10.1986
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Oberdiessbach
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.3.007.826-7
IDI/IVA
CHE-101.897.227
Ramo economico
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb von Alters- und Pflegeheimen, Kliniken und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens, sowie Beratung Dritter in den vorgenannten Bereichen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen usw.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Gerber Treuhand + Revision AG | Grosshöchstetten | 18.12.2023 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Telos Treuhand GmbH | Zürich | <2004 | 17.12.2023 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sonnrain AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005912276, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sonnrain AG, in Oberdiessbach, CHE-101.897.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2014, S.0, Publ. 1759691).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Telos Treuhand GmbH (CHE-103.484.936), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spahr, Verena, von Niederhünigen, in Oberdiessbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Gerber Treuhand + Revision AG (CHE-103.310.526), in Grosshöchstetten, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1759691, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sonnrain AG, in Oberdiessbach, CHE-101.897.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2011, S. 6, Publ. 6011372).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Telos Treuhand GmbH (CHE-103.484.936), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Telos Treuhand].
Numero di pubblicazione: 6011372, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sonnrain AG, in Oberdiessbach, CH-035.3.007.826-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2010, S. 6, Publ. 5504800).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagen, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Häutligen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.