Su Sonnenstrahl Stiftung
- Sonnenstrahl Stiftung è attualmente attiva e opera nel settore «Altri servizi sociali». La sede si trova a Vaduz.
- La dirigenza dell’azienda Sonnenstrahl Stiftung è composta da 2 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 26.09.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
Dirigenza (2)
i più recenti membri dell'organo amministrativo supremo
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Domicilio legale dell'azienda
Vaduz
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale)
Die Stiftung verfolgt gemeinnützige Zwecke. Sie unterstützt die in einem Reglement bezeichneten Institutionen mit dem Ziel, dadurch das Wohl von unterstützungsbedürftigen Personen zu fördern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati per Sonnenstrahl Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 15028/2023, (1)
Sonnenstrahl Stiftung, in Vaduz, FL-0001.110.279-6, Eingetragene Stiftung.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
TWOBOARD S.A., Panama, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Feger, Renate, StA: Liechtenstein, 9497 Triesenberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feger, lic.iur. Brigitte, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 20225487, (1)
Handelsregister 24.05.2017, Sonnenstrahl Stiftung, Vaduz (FL-0001.110.279-6) Stiftung Zweck neu: Die Stiftung verfolgt gemeinnützige Zwecke. Sie unterstützt die in einem Reglement bezeichneten Institutionen mit dem Ziel, dadurch das Wohl von unterstützungsbedürftigen Personen zu fördern. Neufassung der Statuten lt. Beschluss des Stiftungsrates vom 11.04.2017.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Feger, Renate, StA: Liechtenstein, 9497 Triesenberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
TWOBOARD S.A., -1 Panama, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 20202796, (1)
Handelsregister 26/11/2015, Sonnenstrahl Stiftung, Vaduz (FL-0001.110.279-6) Stiftung Erloschene Angaben zur Verwaltung: Schädler, Brigitte Maria, StA: Liechtenstein, 9485 Nendeln, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Feger, Renate, StA: Liechtenstein, 9497 Triesenberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.