Indirizzo
c/o Justus Treuhand AG
Steinrütistrasse 2a
6052 Hergiswil NW
Informazioni su Sonnag Immobilien AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Sonnag Immobilien AG
- Sonnag Immobilien AG opera nel settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva. La sede è a Hergiswil NW.
- La dirigenza dell’azienda Sonnag Immobilien AG è composta da una persona.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 05.05.2021.
- Sonnag Immobilien AG è iscritta nel cantone NW con l’IDI CHE-103.308.498.
- Aptuna GmbH, Asteria Baumanagement AG, Bockmattli AG sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.07.1983
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Hergiswil (NW)
Ufficio del registro di commercio
NW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-150.3.001.845-3
IDI/IVA
CHE-103.308.498
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft sind Erwerb, Verwaltung, Vermittlung, Vermietung und Veräusserung von Liegenschaften aller Art für eigene und fremde Rechnung im In- und Ausland; Durchführung und Vermittlung von Finanzgeschäften aller Art, insbesondere im Liegenschaftensektor; Beteiligung an andern Unternehmen mit gleichen oder ähnlichen Zwecken.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
K-Vis AG | Fislisbach | 13.02.2014 | 24.01.2018 | |
UTG-Unabhängige Treuhandgesellschaft m.b.H. | Zug | 31.03.2011 | 22.12.2013 | |
Juris Treuhand AG | Zug | <2004 | 30.03.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sonnag Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005169685, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Sonnag Immobilien AG, in Hergiswil (NW), CHE-103.308.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2019, Publ. 1004553151).
Statutenänderung:
28.04.2021.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Numero di pubblicazione: HR02-1004553151, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Sonnag Immobilien AG, in Hergiswil (NW), CHE-103.308.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2018, Publ. 4145627).
Domizil neu:
c/o Justus Treuhand AG, Steinrütistrasse 2a, 6052 Hergiswil NW.
Numero di pubblicazione: 4145627, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Sonnag Immobilien AG, in Hergiswil (NW), CHE-103.308.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4014477).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Howald, Adrian, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubert Dietrich, Nathalie Anne Hélène, von Jorat-Mézières, in Echandens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.