Informazioni su Solida Versicherungen AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Solida Versicherungen AG
- Solida Versicherungen AG ha sede a Zürich ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio di una società di assicurazioni».
- L’azienda è stata costituita nel 24.09.1982.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 27.10.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Solida Versicherungen AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-108.040.788.
- Presso l'IPI 4 marchi o applicazioni sono stati registrati dell'azienda Solida Versicherungen AG.
- Oltre all’azienda Solida Versicherungen AG sono iscritte 3 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Instrumentex Alvarenga Servian, Japanese Restaurant etc. Abe, TON - ARTIST ALVARENGA SERVIAN.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
lic. iur. Felix Muff,
Prof. Dr. Dr. Tomas Dezsö Szucs,
Ronald Christian Bächtold,
Petra Ducksch,
Nikolai Dittli
i più recenti aventi diritto di firma
lic. iur. Felix Muff,
Prof. Dr. Dr. Tomas Dezsö Szucs,
Ronald Christian Bächtold,
Petra Ducksch,
Nikolai Dittli
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.09.1982
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.924.522-5
IDI/IVA
CHE-108.040.788
Ramo economico
Esercizio di una società di assicurazioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb des Versicherungsgeschäftes in allen Versicherungssparten mit Ausnahme der Lebensversicherung; kann Rückversicherungen aller Art übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen ähnlichen Unternehmungen beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Luzern | 06.08.2012 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Intercontrol AG | Zürich | <2004 | 05.08.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Solida Unfallversicherung Schweizerischer Krankenkassen AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
SolidaVita | 09.11.2019 | attivo | 78528/2018 |
SOLIDA | 29.09.1995 | attivo | 06455/1995 |
Ultimi comunicati FUSC: Solida Versicherungen AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005870338, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Solida Versicherungen AG, in Zürich, CHE-108.040.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2021, Publ. 1005143195).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauterburg, Dr. Andreas, von Bern, in Stansstad, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muff, Felix, von Neuenkirch und Luzern, in Aarau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005143195, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Solida Versicherungen AG, in Zürich, CHE-108.040.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2020, Publ. 1004921023).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmutz, Daniel, von Herrliberg, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sonderegger, Roman, von Oberegg, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Szucs, Prof. Dr. Tomas, von Basel, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächtold, Ronald, von Neuhausen am Rheinfall, in Dachsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004921023, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Solida Versicherungen AG, in Zürich, CHE-108.040.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2017, Publ. 3933517).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmutz, Daniel, von Herrliberg, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lauterburg, Dr. Andreas, von Bern, in Stansstad, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ducksch, Petra, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.