Informazioni su Solen AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Solen AG
- Solen AG è attualmente attiva e opera nel settore «Altra attività edilizia». La sede si trova a Ittigen.
- La dirigenza dell’azienda Solen AG è composta da una persona.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 16.08.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone BE con l’IDI CHE-369.121.810.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.12.2023
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Ittigen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.096.718-0
IDI/IVA
CHE-369.121.810
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf von Produkten und die Erbringung von Dienstleistungen im Energiesektor, insbesondere die Planung, das Engineering, die Installation und Wartung von Solaranlagen, Wärmepumpen, Ladestationen und weiteren Energieerzeugungsprodukten und von mit diesen zusammenhängenden weiteren Produkten und Dienstleistungen. Die Gesellschaft bezweckt zudem die Entwicklung, die Planung, die Erstellung, die Finanzierung sowie den Betrieb regenerativer Energieanlagen sowie den Verkauf der erzeugten Energie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Solen AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006107999, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Solen AG, in Ittigen, CHE-369.121.810, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2023, Publ. 1005921393).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petrig, Jan Nathan, von Törbel, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Nicolas Michael, von Bolligen, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR01-1005921393, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Solen AG, in Ittigen, CHE-369.121.810, Talmoosstrasse 11, 3063 Ittigen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.12.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf von Produkten und die Erbringung von Dienstleistungen im Energiesektor, insbesondere die Planung, das Engineering, die Installation und Wartung von Solaranlagen, Wärmepumpen, Ladestationen und weiteren Energieerzeugungsprodukten und von mit diesen zusammenhängenden weiteren Produkten und Dienstleistungen. Die Gesellschaft bezweckt zudem die Entwicklung, die Planung, die Erstellung, die Finanzierung sowie den Betrieb regenerativer Energieanlagen sowie den Verkauf der erzeugten Energie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 13.12.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gasser, Nicolas Michael, von Bolligen, in Ittigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petrig, Jan Nathan, von Törbel, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.