Indirizzo
Bourg-St-Bernard 1
1946 Bourg-St-Pierre
Informazioni su Société italo-suisse d'exploitation du Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Société italo-suisse d'exploitation du Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA
- Société italo-suisse d'exploitation du Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA con sede a Bourg-St-Pierre è attiva. Société italo-suisse d'exploitation du Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA è attiva nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- La dirigenza dell’azienda Société italo-suisse d'exploitation du Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA è composta da 9 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 05.01.2024.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone VS con l’IDI CHE-103.646.222.
- Fond de prévoyance en faveur du personnel de la société du Tunnel du Grand-St-Bernard SA, TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD S.A. sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Edi Avoyer,
Alfred Squaratti,
Bruno Cerise,
Ing. Olivier Français,
Federico Caniggia
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Robin Granges,
Edi Avoyer,
François Pignat,
Yanez Dalle,
Ing. Olivier Français
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.02.1964
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bourg-Saint-Pierre
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.3.001.078-6
IDI/IVA
CHE-103.646.222
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation du Tunnel du Grand-St-Bernard, et toute activité commerciale, industrielle, financière, immobilière s'y rapportant.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Lausanne | 08.12.2021 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA | Martigny | 08.10.2009 | 07.12.2021 | |
Ernst & Young SA | Lausanne | 20.03.2007 | 07.10.2009 | |
Société Fiduciaire 'Lemano' SA en liquidation | Lausanne | <2004 | 19.03.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Società italo-svizzera per l'esercizio del Traforo del Gran-San-Bernardo SA
- Société Italo-Suisse d'exploitation du Tunnel du Grand-Saint-Bernard
- Société Italo-Suisse d'exploitation du Tunnel du Grand-Saint-Bernard
- Société italo-suisse d'exploitation du Tunnel du Grand-Saint-Bernard
- Société Italo-Suisse d'exploitation du Tunnel du Grand-St-Bernard SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Société italo-suisse d'exploitation du Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005926631, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Société italo-suisse d'exploitation du Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA, à Bourg-Saint-Pierre, CHE-103.646.222, société anonyme (No. FOSC 228 du 23.11.2022, Publ. 1005611357).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Panzica, Corrado, de Monthey, à Monthey, membre du bureau de direction, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Granges, Robin, de Fully, à Martigny, membre du bureau de direction, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Numero di pubblicazione: HR02-1005611357, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Société italo-suisse d'exploitation du Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA, à Bourg-Saint-Pierre, CHE-103.646.222, société anonyme (No. FOSC 239 du 08.12.2021, Publ. 1005352521).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Meroi, Silvano, citoyen italien, à Gignod (IT), président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Tornay, Maurice, de Orsières, à Orsières, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Français, Olivier, de Lausanne, à Lausanne, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Avoyer, Edi, citoyen italien, à Saint-Rhémy-En-Bosses (IT), vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Squaratti, Alfred, de Zwischbergen et Sion, à Sion, administrateur, sans droit de signature;
Dalle, Yanez, citoyen italien, à Montjovet (IT), directeur, avec signature collective à deux [précédemment: directeur adjoint, avec signature collective à deux];
Pignat, François, de Vouvry, à Nendaz, directeur adjoint, avec signature collective à deux [précédemment: directeur, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: HR02-1005352521, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Société italo-suisse d'exploitation du Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA, à Bourg-Saint-Pierre, CHE-103.646.222, société anonyme (No. FOSC 210 du 28.10.2021, Publ. 1005322365).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fiduciaire FIDAG SA, à Martigny (CH-621.3.000.423-4), organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
KPMG SA (CHE-171.168.286), à Lausanne, organe de révision.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.