Indirizzo
les Reussilles 28
2722 Les Reussilles
Informazioni su Société du Manège SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Société du Manège SA
- Société du Manège SA a Les Reussilles è una Società anonima nel ramo «Servizi agricoltura». Société du Manège SA è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 18.12.1956 e ha 3 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 30.06.2015.
- Société du Manège SA è iscritta nel cantone BE con l’IDI CHE-107.279.275.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.12.1956
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Tramelan
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.3.002.374-1
IDI/IVA
CHE-107.279.275
Ramo economico
Servizi agricoltura
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Construction et exploitation d'un manège et dépendance à Tramelan.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Société de Contrôle Fiduciaire SA | Biel/Bienne | <2004 | 17.08.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Société du Manège SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2238945, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Société du Manège SA, à Tramelan, CHE-107.279.275, société anonyme (No. FOSC 157 du 18.08.2014, Publ. 1666641).
Modification des statuts:
07.05.2015.
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 170'000.00 [précédemment: CHF 34'000.00]. Libération ultérieure du capital-actions par compensation de créances d'un montant de CHF 136'000.00.
Numero di pubblicazione: 1666641, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Société du Manège S.A., à Tramelan, CHE-107.279.275, société anonyme (No. FOSC 36 du 22.02.1993, p. 876).
Modification des statuts:
17.06.2014.
Nouvelle raison sociale:
Société du Manège SA.
Nouvelle adresse:
Les Reussilles 28, 2722 Les Reussilles.
Nouveau but:
Construction et exploitation d'un manège et dépendance à Tramelan.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre, téléfax ou courrier électronique.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts. Selon déclaration du 17.06.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Kohli, François, de Rüschegg, à Les Reussilles (Tramelan), président, avec signature individuelle;
Gunzinger, Willy, de Welschenrohr, à Tramelan, secrétaire, avec signature individuelle;
Société de Contrôle Fiduciaire S.A., à Bienne, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Kohli, Catherine, de Rüschegg, à Tramelan, présidente, avec signature collective à deux;
Kohli, Priska, de Rüschegg, à Tramelan, secrétaire, avec signature collective à deux;
Kohli, Sandrine, de Rüschegg, à Tramelan, administratrice, avec signature collective à deux.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Société du Manège S.A., à Tramelan (FOSC du 18.12.1956, no297, p.3215). Marc Nicolet, Roland Kohli étant décédés, Jean- Louis Aubry, Francis Vuilleumier, Roger Gagnebin ayant démissionné, leurs pouvoirs sont éteints. Ont été nommés François Kohli, de Rüschegg, à Les Reussilles/Tramelan, président;
Willy Gunzinger, de Rosières SO, à Tramelan, secrétaire;
tous deux avec signature individuelle.
Organe de contrôle:
Société de Contrôle Fiduciaire SA, à Bienne.
Nouvelle adresse:
rue de la Gare 7.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.