Indirizzo
c/o Paul Schnidrig
Rue de Gravelone 38
1950 Sion
Informazioni su Société de Promotion des Restoroutes Valaisans SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Société de Promotion des Restoroutes Valaisans SA
- Société de Promotion des Restoroutes Valaisans SA opera nel settore «Servizi pubblicità» ed è attualmente attiva. La sede è a Sion.
- Il dirigenza è composto da ha 8 persone. L’azienda è stata costuita nel 10.02.1987.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 29.04.2022. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda Société de Promotion des Restoroutes Valaisans SA è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-100.782.509.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Christian Carron,
Stève Mottiez,
Sylvie Maude Luginbühl,
Paul Schnidrig,
Hubert Gattlen
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.02.1987
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Sion
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.3.001.847-3
IDI/IVA
CHE-100.782.509
Ramo economico
Servizi pubblicità
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Construction et exploitation des places de ravitaillement le long des routes nationales en Valais; gestion des installations destinées au ravitaillement et à la restauration telles que kiosques, véhicules de marchands ambulants ou stands de vente; information et promotion du canton le long des autoroutes, etc.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Inspection des finances du canton du Valais | Sion | 23.02.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Société de Promotion des Restoroutes Valaisans
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Société de Promotion des Restoroutes Valaisans SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005461993, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Société de Promotion des Restoroutes Valaisans SA, à Sion, CHE-100.782.509, société anonyme (No. FOSC 217 du 06.11.2020, Publ. 1005017477).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Smith, Christine , de Zumikon, à Liddes, administratrice, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Carron, Christian, de Fully, à Fully, administrateur, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1005017477, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Société de Promotion des Restoroutes Valaisans SA, à Sion, CHE-100.782.509, société anonyme (No. FOSC 60 du 27.03.2018, Publ. 4137385).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Délétroz, Clément, de Ayent, à Ayent, administrateur, sans droit de signature;
Ruppen, Anton, de Stalden VS, à Sion, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Mottiez, Stève, de Vérossaz, à Collonges, administrateur, sans droit de signature;
Smith, Christine , de Zumikon, à Liddes, administratrice, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 4137385, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Société de Promotion des Restoroutes Valaisans SA, à Sion, CHE-100.782.509, société anonyme (No. FOSC 6 du 10.01.2017, Publ. 3274021).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Couchepin Vouilloz, Anne-Laure, de Martigny, à Martigny, vice-présidente, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Luginbühl, Sylvie, de Bowil, à Martigny, vice-présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Délétroz, Clément, de Ayent, à Ayent, administrateur, sans droit de signature;
Sottas, Jean-Louis, de Pont-en-Ogoz, à Meyriez, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.