Indirizzo
c/o Pascal Conus
Route de Morlens 47
1674 Vuarmarens
Informazioni su Société coopérative de laiterie de Vuarmarens et Environs
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Société coopérative de laiterie de Vuarmarens et Environs
- Société coopérative de laiterie de Vuarmarens et Environs ha sede a Vuarmarens ed è attiva. Essa è una Società cooperativa ed èattiva nel settore «Produzione di commestibili».
- Société coopérative de laiterie de Vuarmarens et Environs ha 5 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 01.03.2024.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-102.437.549.
Dirigenza (5)
i più recenti membri dell'amministrazione
Bertrand Godel,
Bertrand Crausaz,
Jacques Jean Pierre Modoux,
Pascal Albin Conus
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.01.1888
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Ursy
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.350.048-4
IDI/IVA
CHE-102.437.549
Ramo economico
Produzione di commestibili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Les buts de la société sont de défendre les intérêts de ses membres; de promouvoir, dans les limites de la législation fédérale, la production et la commercialisation du lait, sa transformation et la commercialisation de ses produits dérivés; de maintenir une qualité de haut niveau du lait et de ses produits dérivés, ainsi qu'un prix correspondant à cette qualité; de favoriser l'équipement technique de l'entreprise.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Société coopérative de laiterie de Vuarmarens - Morlens
- Société de laiterie ou de fromagerie de Vuarmarens et Morlens
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Société coopérative de laiterie de Vuarmarens et Environs
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005974947, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Société coopérative de laiterie de Vuarmarens et Environs, à Ursy, CHE-102.437.549 (FOSC du 09.10.2023, p. 0/1005855692).
Personne raidée:
Magne Alain Claude, membre du comité, sans signature.
Nouvelle personne inscrite:
Godel Bertrand, de Belmont-Broye, à Ecublens FR, membre du comité, sans signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1005855692, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Société coopérative de laiterie de Vuarmarens et Environs, à Ursy, CHE-102.437.549 (FOSC du 24.05.2022, p. 0/1005480796).
Personne radiée:
Théraulaz Bernard Charles, membre du comité, caissier, signature collective à deux.
Personne inscrite modifiée:
Blot Patrick André, secrétaire hors comité, signature collective à deux, maintenant secrétaire hors comité, caissier, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005480796, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Société coopérative de laiterie de Vuarmarens - Morlens, à Ursy, CHE-102.437.549 (FOSC du 28.02.2022, p. 0/1005415730).
Fusion:
reprise des actifs et passifs de la Société coopérative de laiterie d'Auboranges (CHE-102.446.666), à Auboranges, selon contrat de fusion du 10.05.2022 et bilan au 31.12.2021, présentant des actifs de CHF 912'926.72, des passifs envers les tiers de CHF 559'716.65, soit un actif net de CHF 353'210.07. Les membres de la coopérative transférante deviennent membres de la coopérative reprenante.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative de laiterie de Vuarmarens et Environs. Statuts modifiés le 10.05.2022.
But complet:
les buts de la société sont de défendre les intérêts de ses membres;
de promouvoir, dans les limites de la législation fédérale, la production et la commercialisation du lait, sa transformation et la commercialisation de ses produits dérivés;
de maintenir une qualité de haut niveau du lait et de ses produits dérivés, ainsi qu'un prix correspondant à cette qualité;
de favoriser l'équipement technique de l'entreprise.
Communication aux membres:
par écrit voire par courrier électronique.
Personne radiée:
Dorthe Sébastien, membre du comité, secrétaire, sans signature.
Personne inscrite modifiée:
Magne Alain Claude membre du comité, vice-président, signature collective à deux, maintenant membre du comité, sans signature.
Nouvelles personnes inscrites:
Crausaz Bertrand Louis, de et à Auboranges, membre du comité, vice-président, signature collective à deux;
Théraulaz Bernard Charles, de La Roche, à Ursy, membre du comité, caissier, signature collective à deux;
Modoux Jacques Jean Pierre, de Rue, à Auboranges, membre du comité, sans signature;
Blot Patrick André, de Chêne-Bougeries, à Auboranges, secrétaire hors comité, signature collective à deux. Selon déclaration du 10.05.2022, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.