Informazioni su Société coopérative de construction et d'habitation La Maison d'Ici
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Société coopérative de construction et d'habitation La Maison d'Ici
- Société coopérative de construction et d'habitation La Maison d'Ici da Yverdon-les-Bains opera nel ramo «Compravendita di immobili propri» ed è attiva.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 26.07.2016.
- Il 02.10.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione Société coopérative de construction et d'habitation La Maison d'Ici è iscritta con l’IDI CHE-315.722.894.
Dirigenza (4)
i più recenti membri dell'amministrazione
Séverine Cerf,
Lionel Marmier,
Doris Sfar,
Romuald Ackermann
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.07.2016
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Yverdon-les-Bains
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.168.653-9
IDI/IVA
CHE-315.722.894
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Par l'action commune et la coresponsabilité de ses membres, la coopérative a pour but de fournir à ces derniers des logements sûrs à des loyers modérés et de les conserver. Elle vise à offrir des logements pour toutes les couches de la population, notamment les ménages à condition modeste, les familles, les personnes handicapées et âgées. Elle favorise la vie commune, le sens des responsabilités ainsi que la solidarité, selon les principes figurant dans sa charte (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Société coopérative de construction et d'habitation La Maison d'Ici
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005850225, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Société coopérative de construction et d'habitation La Maison d'Ici, à Yverdon-les-Bains, CHE-315.722.894 (FOSC du 29.07.2016, p. 0/2981533). Nussbaum Christine n'est plus administratrice;
sa signature est radiée. Crevoisier Clément et Strambini Nicolas ne sont plus administrateurs. Cerf Séverine, de Saulcy, à Yverdon-les-Bains, vice-présidente, avec signature collective à deux, et Marmier Lionel, de Estavayer, à Yverdon-les-Bains, sans signature, sont membres du conseil d'administration.
Numero di pubblicazione: 2981533, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Société coopérative de construction et d'habitation La Maison d'Ici, à Yverdon-les-Bains, rue d'Orbe 37, 1400 Yverdon-les-Bains, CHE-315.722.894. Nouvelle société coopérative.
Statuts:
6 juillet 2016.
But:
par l'action commune et la coresponsabilité de ses membres, la coopérative a pour but de fournir à ces derniers des logements sûrs à des loyers modérés et de les conserver. Elle vise à offrir des logements pour toutes les couches de la population, notamment les ménages à condition modeste, les familles, les personnes handicapées et âgées. Elle favorise la vie commune, le sens des responsabilités ainsi que la solidarité, selon les principes figurant dans sa charte (pour but complet cf. statuts). Parts sociales de CHF 100 et CHF 300.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courrier électronique.
Administration:
Sfar Doris, de Bleienbach, présidente, Ackermann Romuald, de Bourrignon, Crevoisier Clément, de Lajoux (JU), Strambini Nicolas, du Clos du Doubs, les quatre à Yverdon-les-Bains, et Nussbaum Christine, d'Yverdon-les-Bains, à Lutry, tous avec signature collective à deux. Selon déclaration du 15 juillet 2016, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.