Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Société coopérative ASUTEL en liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.05.1992
Cancellazione dal registro delle imprese
13.04.2010
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
La Baroche
Ufficio del registro di commercio
JU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-677.5.000.610-7
IDI/IVA
CHE-103.583.053
Ramo economico
Telefono e telecomunicazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Procurer à ses coopérateurs une bonne réception des programmes de TV et radio OUC nationaux et internationaux.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Société coopérative Asutel
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Société coopérative ASUTEL en liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5583056, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Société coopérative ASUTEL en liquidation, à La Baroche, CH-677.5.000.610-7, Société coopérative (FOSC no 59 du 26.03.2009, p. 11, publ. 4945024). Raison sociale radiée, la liquidation étant terminée.
Numero di pubblicazione: 4945024, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Société coopérative ASUTEL, à La Baroche, CH-677.5.000.610-7, Société coopérative (FOSC no 108 du 09.06.1992, p. 2638).
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative ASUTEL en liquidation.
Autre adresse:
c/o M. René Chaboudez, Route Principale 90, 2954 Asuel. Suivant procès-verbal de son assemblée générale du 06.07.2004, la société a décidé sa dissolution.
Personnes et signatures radiées:
Meyer, Constant, de Asuel, à Asuel, vice-président, sans droit de signature;
Blaser, Ulrich, de Langnau im Emmental, à Asuel, secrétaire, avec signature collective à deux;
Vifian, Roland, de Wahlern, à Asuel, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Chaboudez, René, de La Baroche, à Asuel, président et liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: de Miécourt, président];
Comment, Raymond, de Courgenay, à Asuel, membre et liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Chételat, Christiane, de Montsevelier, à Fregiécourt, liquidatrice, avec signature collective à deux;
Vifian, Gervaise, de Wahlern, à Asuel, liquidatrice, avec signature collective à deux;
Lachat, Florian, de La Baroche, à Porrentruy, liquidateur, avec signature collective à deux.
Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Société coopérative Asutel, à Asuel . Nouvelle société coopérative. Statuts du 24.2.1992.
But:
procurer à ses coopérateurs une bonne réception des programmes de TV et radio OUC nationaux et internationaux. Les parts sociales sont de fr.500. L'assemblée générale est convoquée par avis adressé à chaque associé. Les publications de la société sont faites par écrit.
Administration de cinq membres dont deux au moins font partie du conseil communal d'Asuel:
René Chaboudez, de Miécourt, à Asuel, président;
Constant Meyer, de et à Asuel, vice-président et membre du conseil communal;
Ulrich Blaser, de Langnau i.E., à Asuel, secrétaire;
Roland Vifian, de Wahlern, à Asuel, membre et représentant du conseil communal;
Raymond Comment, de Courgenay, à Asuel, membre. La société est engagée par la signature collective du président et du secrétaire.
Locaux:
Route Principale.