Informazioni su Smilla Café GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Smilla Café GmbH
- Smilla Café GmbH con sede a Basel è una Società a garanzia limitata nel ramo «Esercizio delle aziende gastronomiche». Smilla Café GmbH è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 30.12.2015.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 06.12.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BS è il seguente: CHE-414.704.061.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.12.2015
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.4.005.060-4
IDI/IVA
CHE-414.704.061
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Führen von gastgewerblichen Betrieben, das Durchführen von Caterings und Events sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Smilla Café GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005902625, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Smilla Café GmbH, in Basel, CHE-414.704.061, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2018, Publ. 4034995).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egeler Schärer, Nicole, von Basel, in Kilchberg (ZH), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Georg Donald, von Luzern, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 4034995, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Smilla Café GmbH, in Basel, CHE-414.704.061, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 05.01.2016, Publ. 2576673).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauffiger, Kathrin, von Heimenhausen, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Andrea Eva, von Basel, in Basel, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Brunner, Georg Donald, von Luzern, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ];
Egeler Schärer, Nicole, von Basel, in Kilchberg (ZH), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2576673, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Smilla Café GmbH, in Basel, CHE-414.704.061, Grimselstr. 1, 4054 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.12.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen von gastgewerblichen Betrieben, das Durchführen von Caterings und Events sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 14.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Studer, Andrea Eva, von Basel, in Basel, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Stauffiger, Kathrin, von Heimenhausen, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Brunner, Georg Donald, von Luzern, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.