Informazioni su Smart Jobs AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Smart Jobs AG
- Smart Jobs AG ha sede a Lyss ed è attiva. Essa opera nel ramo «Intermediazione lavoratori temporanei».
- Il dirigenza è composto da una persona.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 09.08.2022. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI segnalata è CHE-113.028.681.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.07.2006
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lyss
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.3.017.324-4
IDI/IVA
CHE-113.028.681
Ramo economico
Intermediazione lavoratori temporanei
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Vermittlung von Temporär- und Dauerstellen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben oder veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fischer + Partner Treuhand AG Solothurn | Solothurn | 18.06.2020 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
AGT Gewerbe Treuhand AG | Lyss | 24.07.2006 | 17.06.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Smart Jobs AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005537480, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Smart Jobs AG, in Lyss, CHE-113.028.681, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2021, Publ. 1005339982).
Domizil neu:
Bielstrasse 24, 3250 Lyss.
Numero di pubblicazione: HR02-1005339982, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Smart Jobs AG, in Lyss, CHE-113.028.681, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2020, Publ. 1004913529).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tritten, Beatrice, von Lenk, in Lyss, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwab, Bruno, von Siselen, in Hagneck, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bilecek, Elif, von Biel/Bienne, in Orpund, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004913529, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Smart Jobs AG, in Lyss, CHE-113.028.681, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2006, S.4, Publ. 3479950).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AGT Gewerbe Treuhand AG, in Lyss, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tritten, Beatrice, von Lenk, in Lyss, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwab, Bruno, von Siselen, in Hagneck, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischer + Partner Treuhand AG Solothurn (CHE-114.881.773), in Solothurn, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.