Informazioni su SLYNET AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SLYNET AG
- SLYNET AG con sede a Lupfig è una Società anonima nel ramo «Fornitura di servizi informatici». SLYNET AG è attiva.
- SLYNET AG ha 3 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 12.07.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-103.560.000.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 8 altre aziende attive. Queste includono: ABC-Pack, Inh. Huber, Antalis AG, Best Demontagen GmbH.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.02.1997
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lupfig
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.021.213-1
IDI/IVA
CHE-103.560.000
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen im Informatikbereich, befasst sich mit der Softwareherstellung, der Betriebsberatung, der Rationalisierung von Unternehmen, dem Betrieb von Rechenzentren sowie dem Verkaufen von Hard- und Software-Produkten; kann Zweigniederlassungen errichten, Beteiligungen an anderen Unternehmen erwerben, halten, verwalten und veräussern, Liegenschaften erwerben, belehnen, verwalten und veräussern sowie Patente und Lizenzen erwerben, halten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ORGANISATIONS UND TREUHAND AG | Klingnau | 12.07.2024 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Stäuble Treuhand AG | Laufenburg | <2004 | 14.01.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Lang Investment & Consulting AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SLYNET AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006083262, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
SLYNET AG, in Lupfig, CHE-103.560.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2023, Publ. 1005877551). [Der Verzicht auf die eingeschränkte Revision (opting-out) wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ORGANISATIONS UND TREUHAND AG (CHE-105.776.249), in Klingnau, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005877551, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
SLYNET AG, in Lupfig, CHE-103.560.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2020, Publ. 1004919108).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hallauer-Bider, Tanja, von Langenbruck, in Rüfenach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häseli, Salomon, von Gipf-Oberfrick, in Windisch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klotz, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Häg-Ehrsberg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004919108, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
SLYNET AG, in Lupfig, CHE-103.560.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2017, Publ. 3530403).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kochs, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.