Informazioni su SLENS immo Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SLENS immo Sàrl
- SLENS immo Sàrl ha sede a Bulle ed è attiva. Essa opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 17.06.2014.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 06.08.2020. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-437.941.927.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.06.2014
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Bulle
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.555.646-1
IDI/IVA
CHE-437.941.927
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Toutes opérations immobilières, notamment achat, gestion, location et vente d'immeubles, en Suisse et à l'étranger (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SLENS immo Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004952890, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
SLENS immo Sàrl, à Bulle, CHE-437.941.927 (FOSC du 10.07.2017, p. 0/3634085).
Personnes radiées:
Angéloz Nicole, associée, 17 parts de CHF 1'000, gérante, présidente, signature individuelle;
Angéloz Sylvain, associé, 4 parts de CHF 1'000, gérant, signature individuelle.
Personne inscrite modifiée:
Angéloz Sébastien, signature individuelle, maintenant à Nendaz, désormais associé, 21 parts de CHF 1'000, gérant, signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 3634085, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
SLENS immo Sàrl, à Villars-sur-Glâne, CHE-437.941.927 (FOSC du 20.06.2014, p. 0/1565139). Siège transféré à Bulle.
Nouvelle adresse:
Chemin de Cuquerens 24, 1630 Bulle. Statuts modifiés le 06.06.2017.
Personne radiée:
Angéloz Emile, associé, 9 parts de 1'000, gérant président, signature individuelle.
Personne inscrite modifiée:
Angéloz Nicole, associée, 8 parts de CHF 1'000, gérante, signature individuelle, maintenant associée avec 17 parts de CHF 1'000, gérante présidente, signature individuelle.
Nouvelle personne inscrite:
Angéloz Sébastien, de Corminboeuf, à Bulle, signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 1565139, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
SLENS immo Sàrl, à Villars-sur-Glâne, Rue des Grand-Chênes 22, 1752 Villars-sur-Glâne, CHE-437.941.927. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts du 12.06.2014.
But:
toutes opérations immobilières, notamment achat, gestion, location et vente d'immeubles, en Suisse et à l'étranger (cf. statuts pour but complet). Selon déclaration du 12.06.2014, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Capital social:
CHF 21'000.
Associé:
Angéloz Emile, de Corminboeuf, à Montagny FR, avec 9 parts de CHF 1'000, Angéloz Nicole, de Corminboeuf, à Montagny FR, avec 8 parts de CHF 1'000, et Angéloz Sylvain, de Corminboeuf, à Montagny FR, avec avec 4 parts de CHF 1'000.
Gérants:
les associés Angéloz Emile, nommé président, Angéloz Nicole et Angéloz Sylvain, tous trois avec signature individuelle.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.