Informazioni su Skilift AG Innereriz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Skilift AG Innereriz
- Skilift AG Innereriz a Eriz è una Società anonima nel ramo «Trasporto di persone e merci su strada». Skilift AG Innereriz è attiva.
- Skilift AG Innereriz è stata costituita nel 03.02.1967.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 07.02.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-103.413.534.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Bernhard Blum,
Franziska Kropf,
Remo Bühlmann,
Roland Tschanz,
Ulrich Fahrni
i più recenti aventi diritto di firma
Bernhard Blum,
Franziska Kropf,
Remo Bühlmann,
Roland Tschanz,
Ulrich Fahrni
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.02.1967
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Eriz
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.004.770-4
IDI/IVA
CHE-103.413.534
Ramo economico
Trasporto di persone e merci su strada
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Bau und Betrieb von Skiliftanlagen mit entsprechenden Einrichtungen nach Massgabe der hiefür erteilten Konzessionen, das Betreiben eines Snow-Parks sowie das Erbringen weiterer Leistungen, die im Zusammenhang mit dem Sport und Tourismus stehen. Die Gesellschaft kann sich an weiteren Unternehmungen, welche der touristischen Erschliessung der Talschaft Eriz dienen, beteiligen, zudem auch in den Sommermonaten Aktivitäten und Events anbieten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Trevag Treuhand- und Revisions AG | Münsingen | 27.10.2023 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Bernhard Neuenschwander | Thun | 20.04.2009 | 26.10.2023 | |
Scheidegger Treuhand | Oberlangenegg | 20.10.2004 | 19.04.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Skilift AG Innereriz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005954734, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Skilift AG Innereriz, in Eriz, CHE-103.413.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2023, Publ. 1005870470).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt, Hans-Ulrich, von Oberdiessbach, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirschi, Roland, von Schangnau, in Eriz, Kassier (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Bernhard, von Eriz, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühlmann, Remo, von Schangnau, in Eriz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kropf, Franziska, von Teuffenthal (BE), in Uetendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschanz, Roland, von Wichtrach, in Eriz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005870470, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Skilift AG Innereriz, in Eriz, CHE-103.413.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2023, Publ. 1005675120).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhard Neuenschwander (CHE-108.204.127), in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trevag Treuhandund Revisions AG (CHE-108.408.405), in Münsingen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005675120, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Skilift AG Innereriz, in Eriz, CHE-103.413.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2019, Publ. 1004575839).
Statutenänderung:
02.12.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Bau und Betrieb von Skiliftanlagen mit entsprechenden Einrichtungen nach Massgabe der hiefür erteilten Konzessionen, das Betreiben eines Snow-Parks sowie das Erbringen weiterer Leistungen, die im Zusammenhang mit dem Sport und Tourismus stehen. Die Gesellschaft kann sich an weiteren Unternehmungen, welche der touristischen Erschliessung der Talschaft Eriz dienen, beteiligen, zudem auch in den Sommermonaten Aktivitäten und Events anbieten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reusser, Thomas, von Heiligenschwendi, in Horrenbach (Horrenbach-Buchen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rubi, Thomas, von Oppligen, in Uttigen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fahrni, Ulrich genannt Ueli, von Eriz, in Eriz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tschanz, Roland, von Wichtrach, in Eriz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Vogt, Hans-Ulrich, von Oberdiessbach, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.