Indirizzo
c/o Mathias Berger
Sandgrubenstrasse 4
3703 Aeschi b. Spiez
Informazioni su Skilift Aeschiallmend AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Skilift Aeschiallmend AG
- Skilift Aeschiallmend AG è attualmente attiva e opera nel settore «Trasporto di persone e merci su strada». La sede si trova a Aeschi b. Spiez.
- Skilift Aeschiallmend AG è stata costituita nel 05.02.1968.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 02.06.2021.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone BE con l’IDI CHE-101.913.027.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Mathias Berger,
Niklaus von Känel,
Reto Tschabold,
Sonja Steudler-Kummer,
Hans Luginbühl
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.02.1968
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Aeschi bei Spiez
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.007.686-0
IDI/IVA
CHE-101.913.027
Ramo economico
Trasporto di persone e merci su strada
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb von Sportbahnen im Gebiet Aeschiallmend.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
von Kaenel Treuhand AG | Aeschi bei Spiez | 05.02.2016 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
von Kaenel Treuhand | Aeschi bei Spiez | 28.01.2015 | 04.02.2016 | |
Schläpfer Treuhand | Spiez | 26.04.2010 | 27.01.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Skilift Aeschiallmend AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005202082, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Skilift Aeschiallmend AG, in Aeschi bei Spiez, CHE-101.913.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2020, Publ. 1004846500).
Aktien neu:
1'720 Namenaktien zu CHF 250.00 [bisher: 1'720 Inhaberaktien zu CHF 250.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.
Numero di pubblicazione: HR02-1004846500, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Skilift Aeschiallmend AG, in Aeschi bei Spiez, CHE-101.913.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2018, Publ. 4105021).
Domizil neu:
c/o Mathias Berger, Sandgrubenstrasse 4, 3703 Aeschi b. Spiez.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lengacher-Zahler, Hans, von Aeschi bei Spiez, in Aeschiried (Aeschi bei Spiez), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Mathias, von Linden, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Inniger, Gerhard, von Adelboden, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Luginbühl, Hans, von Aeschi bei Spiez, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ramu, Urs, von Dardagny, in Aeschiried (Aeschi bei Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Tschabold, Reto, von Erlenbach im Simmental, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
von Känel, Niklaus, von Aeschi bei Spiez, in Aeschiried (Aeschi bei Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4105021, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 35 vom 18.02.2011, publizierten TR-Eintrags Nr. 2'469 vom 14.02.2011 Skilift Aeschiallmend AG, in Aeschi bei Spiez, CHE-101.913.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2018, Publ. 4019773).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steudler-Kummer, Sonja, von Krattigen, in Krattigen, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Steudler-Krummer, Sonja, Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.