Informazioni su SIP Switzerland AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SIP Switzerland AG
- SIP Switzerland AG da Dübendorf opera nel ramo «Servizi per le assicurazioni e casse pensioni» ed è attiva.
- SIP Switzerland AG ha 4 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 02.07.2024.
- SIP Switzerland AG è iscritta nel cantone ZH con l’IDI CHE-112.867.549.
- Bluespace Ventures AG, Cyberfy Consulting AG, FICHTNER MANAGEMENT CONSULTING AG SCHWEIZ sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Kevin Bürchler,
Joachim Gregor Wegmann,
Maehala Kälin,
André F. Herrmann
i più recenti aventi diritto di firma
Kevin Bürchler,
Joachim Gregor Wegmann,
Maehala Kälin,
André F. Herrmann
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.04.2006
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Dübendorf
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.029.758-8
IDI/IVA
CHE-112.867.549
Ramo economico
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Vermittlung und Abwicklung betreffend Versicherungen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung und die Erreichung des Geschäftszweckes zu fördern oder zu erleichtern und kann Grundbesitz erwerben, belasten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Audvisa Revisions AG | Risch | 10.10.2013 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
TBO Revisions AG | Zürich | 25.09.2007 | 09.10.2013 | |
Auditor Revisions AG | Risch | 11.04.2006 | 24.09.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Swiss Insurance Partners AG
- SIP Swiss Insurance Partners AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SIP Switzerland AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006072497, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SIP Switzerland AG, in Dübendorf, CHE-112.867.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2024, Publ. 1006054358).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maciejewski, Robert Konrad, deutscher Staatsangehöriger, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006054358, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SIP Switzerland AG, in Dübendorf, CHE-112.867.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2024, Publ. 1006051890).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin-Wiederkehr, Margot Josefine, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006051890, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 104 vom 31.05.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 22'533 vom 28.05.2024 SIP Switzerland AG, in Dübendorf, CHE-112.867.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2024, Publ. 1006044630). Im SHAB Nr. 104 vom 31.05.2024 publizierte TR-Eintrag 22533 vom 28.05.2024 wurde Kälin, Maehala, von Zürich, in Meilen als Präsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien irrtümlich gelöscht. Diese Person wird wieder als Präsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien eingetragen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Maehala, von Zürich, in Meilen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.