Informazioni su Simin GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Simin GmbH
- Simin GmbH è una Società a garanzia limitata con sede a Basel. Simin GmbH appartiene al settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attualmente attiva.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 07.10.1997.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 17.06.2020.
- Simin GmbH è iscritta nel cantone BS con l’IDI CHE-103.610.299.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 9 altre aziende attive. Queste includono: Bader Holding AG, Cristofoli AG, Egloff Liegenschaften AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.10.1997
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.4.001.284-1
IDI/IVA
CHE-103.610.299
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen und deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen und finanziellen Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit dem vorerwähnten Gesellschaftszweck zusammenhängen, sowie alle Transaktionen des Mobilien- und Immobilienverkehrs vornehmen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Simin GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004912665, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Simin GmbH, in Basel, CHE-103.610.299, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2014, S.0, Publ. 1386155).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Woehrle, Walter, von Muttenz und La Chaux-de-Fonds, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Woehrle-Riedinger, Hildegard, von Muttenz, in Muttenz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Numero di pubblicazione: 1386155, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Simin GmbH, in Basel, CHE-103.610.299, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2010, S. 9, Publ. 5669562).
Domizil neu:
Mauerstr. 74, 4057 Basel.
Numero di pubblicazione: 5669562, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Simin GmbH, in Basel, CH-270.4.001.284-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 14.10.1997, S. 7487).
Statutenänderung:
21.01.2010.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen und deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen und finanziellen Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit dem vorerwähnten Gesellschaftszweck zusammenhängen, sowie alle Transaktionen des Mobilien- und Immobilienverkehrs vornehmen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 21.01.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuni, Daniela, von Arisdorf, in Möhlin, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Woehrle, Walter, von Muttenz und La Chaux-de-Fonds, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.