Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
Grenzweg 7, Villmergen
5610 Wohlen AG
Informazioni su Sildamin SA
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.12.1973
Cancellazione dal registro delle imprese
20.12.2022
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Villmergen
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.907.506-1
IDI/IVA
CHE-106.942.616
Ramo economico
Commercio di materie prime agricole e animali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fabrikation, Veredelung und Behandlung von und Handel mit Lebens- und Futtermitteln, deren Rohstoffen sowie Chemikalien; kann Grundstücke erwerben, belasten, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Patente, Lizenzen und andere Immaterialgüterrechte erwerben, auswerten, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
UTA Treuhand AG Frick | Frick | <2004 | 13.06.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Eichholzer AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sildamin SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1005633447, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Sildamin SA, in Villmergen, CHE-106.942.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2022, Publ. 1005623653). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Nutriswiss AG, in Lyss (CHE-102.417.251), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005623653, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Sildamin SA, in Villmergen, CHE-106.942.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2017, Publ. 3952319).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dudler-Tanner, Cornelia, von Basel, Bettingen und Thal, in Beinwil am See, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dudler, Hermann, von Thal, in Beinwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Betken, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Estavayer, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jobin, Olivier Marc Pascal, von Brienz (BE), in Brienz (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3952319, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Sildamin SA, in Villmergen, CHE-106.942.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2011, Publ. 6202490).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dudler-Tanner, Cornelia, von Basel, Bettingen und Thal, in Beinwil am See, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Meisterschwanden];
Dudler, Hermann, von Thal, in Beinwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Meisterschwanden].