Indirizzo
Sur le Brassiège 3
2605 Sonceboz-Sombeval
Succursale (2)
Informazioni su sigeom sa
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu sigeom sa
- sigeom sa da Sonceboz-Sombeval opera nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda sigeom sa è composta da 3 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 18.07.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone BE con l’IDI CHE-114.340.916.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.06.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Sonceboz-Sombeval
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.041.941-5
IDI/IVA
CHE-114.340.916
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but l'exploitation d'un bureau d'ingénieurs avec activités en mensuration, géoinformation, génie rural et toute autre domaine apparenté. Elle peut effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement au but susmentionné. La société peut s'intéresser, directement ou indirectement à toutes entreprises similaires, les acquérir, fonder des succursales en Suisse ou à l'étranger, acheter ou vendre des immeubles.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Soresa SA | Biel/Bienne | 19.01.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: sigeom sa
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006087848, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
sigeom sa, à Sonceboz-Sombeval, CHE-114.340.916, société anonyme (No. FOSC 74 du 19.04.2021, Publ. 1005152322).
Nouvelle succursale:
Moutier (CHE-206.710.176). Saint-Imier (CHE-151.484.531).
Numero di pubblicazione: HR02-1005152322, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
sigeom sa, à Sonceboz-Sombeval, CHE-114.340.916, société anonyme (No. FOSC 12 du 19.01.2021, Publ. 1005077180).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Aeschlimann, Charles-Henri, de Le Locle et Langnau im Emmental, à Treiten, avec signature collective à deux avec Brahier Julien, Müller Ewald ou Giauque Jacques;
Waelti, Jean-Daniel, de Hermrigen, à Moutier, avec signature collective à deux avec Brahier Julien, Müller Ewald ou Giauque Jacques.
Numero di pubblicazione: HR02-1005077180, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
sigeom sa, à Sonceboz-Sombeval, CHE-114.340.916, société anonyme (No. FOSC 13 du 21.01.2020, Publ. 1004809907).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
BDO SA (CHE-305.494.906), à Biel/Bienne, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Fiduciaire Soresa SA (CHE-101.341.065), à Biel/Bienne, organe de révision.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.