Informazioni su SIGA Services AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SIGA Services AG
- SIGA Services AG con sede a Ruswil è attiva. SIGA Services AG è attiva nel ramo «Direzione aziendale e amministrazione».
- La dirigenza dell’azienda SIGA Services AG è composta da 7 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 11.06.2024.
- L’azienda SIGA Services AG è iscritta con l’IDI CHE-105.702.825.
- 48 marchi diversi o applicazioni per marchi dell'azienda SIGA Services AG sono stati registrati all'IPI.
- 2 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: SIGA Cover AG, SIGA Holding AG.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
John Paul Sieber,
Michel André Sieber,
Lisa Sieber,
Daniel Schmid,
Nicole Hecht
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.12.2000
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Ruswil
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.024.309-9
IDI/IVA
CHE-105.702.825
Ramo economico
Direzione aziendale e amministrazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von zentralen Dienstleistungen und Managementfunktionen für die SIGA-Gruppe sowie Aufsicht, Beratung und Unterstützung der SIGA Holding AG, in Ruswil, und verbundenen Unternehmen; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Immobilien; Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für verbundene Gesellschaften und Dritte; die Gesellschaft kann sich im Rahmen eines Konzernverbundes an einem Cashpooling beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG | Luzern | 19.11.2020 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Luzern | 09.11.2016 | 18.11.2020 | |
Wäsmeli Treuhand Robert Zoller AG | Ebikon | <2004 | 08.11.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
ROIGUARD | 16.01.2024 | attivo | 13737/2023 |
RAPKIT | 29.11.2023 | attivo | 12678/2023 |
Ultimi comunicati FUSC: SIGA Services AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006053382, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
SIGA Services AG, in Ruswil, CHE-105.702.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2023, Publ. 1005714044).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sieber, Reto, von Luzern und Oberdorf (SO), in Hergiswil (NW), Vizepräsident und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sieber, Marco, von Luzern und Oberdorf (SO), in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sieber, John, von Luzern, in Luzern, Vizepräsident und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sieber, Michel, von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sieber, Lisa, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005714044, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
SIGA Services AG, in Ruswil, CHE-105.702.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2022, Publ. 1005610785).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haacke, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Langenthal, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Daniel, von Luzern, in Arth, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005610785, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
SIGA Services AG, in Ruswil, CHE-105.702.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2022, Publ. 1005455063).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hecht, Nicole, von Entlebuch, in Schötz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.