Informazioni su SIA-Haus AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SIA-Haus AG
- SIA-Haus AG a Zürich è una Società anonima nel ramo «Compravendita di immobili propri». SIA-Haus AG è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 6 persone. L’azienda è stata costuita nel 05.07.1967.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 20.08.2024.
- L'IDI della azienda è CHE-102.353.036.
- Allo stesso indirizzo come SIA-Haus AG sono iscritte 5 altre aziende attive. Queste includono: BNP Paribas (Suisse) SA, BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Cardif Assurance Vie, Paris, Succursale de Zurich.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Luca Fontanella,
Christian P. Keller,
Gabriela Theus,
Alain Oulevey,
Christoph Starck
i più recenti aventi diritto di firma
Luca Fontanella,
Christian P. Keller,
Gabriela Theus,
Alain Oulevey,
Jürg Tobler
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.07.1967
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.924.087-6
IDI/IVA
CHE-102.353.036
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb des Geschäftshauses, das unter der Bezeichnung 'SIA-Haus' ein Zentrum für Ingenieure und Architekten ist. Bei der Vermietung des SIA-Hauses ist in erster Linie den Interessen des Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-Vereins (SIA) Rechnung zu tragen. Dem SIA steht ein Vormietrecht gemäss näherer Umschreibung in den Statuten zu. Die Gesellschaft kann weitere Liegenschaften erwerben und mit Liegenschaften Handel betreiben sowie auch andere in ihrem Interesse oder in demjenigen des Standes der Ingenieure und Architekten liegende Unternehmungen ins Leben rufen oder sich an solchen beteiligen. Sie kann im Weiteren alle Geschäfte vornehmen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Zürich | 18.12.2019 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | <2004 | 17.12.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- S.I.A. - Haus AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SIA-Haus AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006109958, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SIA-Haus AG, in Zürich, CHE-102.353.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2023, Publ. 1005828460).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kündig, Daniel, von Bauma und Rüschlikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fontanella, Luca, von Kriens, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Christian, von Pfungen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005828460, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SIA-Haus AG, in Zürich, CHE-102.353.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2022, Publ. 1005502389).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Jörg, von Luzern, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pirat, Gilles, von Cologny, in Belmont-sur-Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theus, Gabriela, von Sachseln, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oulevey, Alain, von Lucens, in Bussigny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005502389, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SIA-Haus AG, in Zürich, CHE-102.353.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2021, Publ. 1005296184).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kirschner, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, Geschäftsführer, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Jürg, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Muri (AG), Geschäftsführer, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.