Informazioni su SGX Sensortech SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SGX Sensortech SA
- SGX Sensortech SA è una Società anonima con sede a Corcelles NE. SGX Sensortech SA appartiene al settore «Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo» ed è attualmente attiva.
- C'é 5 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 03.02.2021, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone NE con l’IDI CHE-114.127.989.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Richard Adam Norwitt,
Craig Anthony Lampo,
Dr. Alexander Peter Cornelius Vogel
i più recenti aventi diritto di firma
Lucia Magalhaes,
Eric Germain,
Richard Adam Norwitt,
Craig Anthony Lampo,
Dr. Alexander Peter Cornelius Vogel
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.03.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Neuchâtel
Ufficio del registro di commercio
NE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-645.4.102.402-9
IDI/IVA
CHE-114.127.989
Ramo economico
Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Conception, fabrication et vente de capteurs et de systèmes de détection et mesure, notamment de gaz et combustibles, ainsi que toute activité se rattachant directement ou indirectement au but social; octroyer des prêts ou d'autres financements à titre onéreux ou à titre gratuit à ses directes ou indirectes sociétés-mères ainsi qu'à leurs filiales directes ou indirectes et accorder, à titre onéreux ou à titre gratuit, toutes sortes de garanties; acquérir, tenir, utiliser et vendre des droits intellectuels (pour but complet, cf. statuts).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Zürich | 07.04.2014 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PKF Fiduciaire SA | Genève | 19.10.2012 | 06.04.2014 | |
Ernst & Young AG | Bern | 18.03.2008 | 18.10.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- SGX Sensortech Ltd.
- SGX Sensortech AG
- SGX Microsensors SA
- e2v microsensors SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SGX Sensortech SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005091196, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
SGX Sensortech SA, à Corcelles-Cormondrèche, CHE-114.127.989 (FOSC du 30.10.2017, p. 0/3839181). Par suite de fusion de communes, la commune du siège devient Neuchâtel. Les pouvoirs de Lequin Sandrine Cécile Françoise sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Magalhaes Lucia, de et à Neuchâtel.
Numero di pubblicazione: 3839181, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
SGX Sensortech SA, à Corcelles-Cormondrèche, CHE-114.127.989 (FOSC du 18.10.2016, p. 0/3113891). Signature collective à deux a été conférée à Germain Eric César René, de France, à Milvignes, directeur général, et à Lequin Sandrine Cécile Françoise, de France, à Villars-sur-Glâne.
Numero di pubblicazione: 3113891, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
SGX Sensortech SA, à Corcelles-Cormondrèche, CHE-114.127.989 (FOSC du 15.08.2016, p. 0/3004425). Norman David Howard, Degrugillier Didier, Germain Eric et King Andrew Mark ne sont plus membres du conseil d'administration;
leurs pouvoirs sont radiés.
Administration:
Norwitt Richard Adam, des Etats-Unis, à Ridgefield, CT, USA, président, Lampo Craig Anthony, des Etats-Unis, à Durham, CT, USA, et Vogel Alexander Peter Cornelius, de Zurich, à Baar, lesquels signent individuellement.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.