Informazioni su SGI City Immobilien AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SGI City Immobilien AG
- SGI City Immobilien AG è una Società anonima con sede a Zürich. SGI City Immobilien AG appartiene al settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 15.09.1964.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 03.07.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda SGI City Immobilien AG è iscritta con l’IDI CHE-102.865.253.
- Aziende con lo stesso indirizzo: CYP Association, Dentsu International Switzerland AG, Dentsu Switzerland AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Florian Patrick Balschun,
Mireille Lehmann,
Yannick Pietro Hartmann,
Simon Bernhard Haus
i più recenti aventi diritto di firma
Florian Patrick Balschun,
Mireille Lehmann,
Yannick Pietro Hartmann,
Simon Bernhard Haus
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.09.1964
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.004.445-1
IDI/IVA
CHE-102.865.253
CHE-116.305.196 IVA
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Entwicklung, Erstellung, Vermietung und Betrieb von kommerziell genutzten Liegenschaften; kann damit im Zusammenhang stehende Finanzierungen aufnehmen, vermitteln und Darlehen gewähren, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, halten und veräussern oder andere Verträge über Liegenschaften abschliessen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Winterthur | <2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Saville Finanz AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SGI City Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006073798, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SGI City Immobilien AG, in Zürich, CHE-102.865.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 18.04.2024, Publ. 1006011826).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haus, Simon, von Mettauertal, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen].
Numero di pubblicazione: HR02-1006011826, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SGI City Immobilien AG, in Zürich, CHE-102.865.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2024, Publ. 1005941015).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaul, Thomas, von Zürich, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balschun, Florian Patrick, von Rebstein, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005941015, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SGI City Immobilien AG, in Zürich, CHE-102.865.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2023, Publ. 1005825489).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baldinger, Christian, von Bad Zurzach, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz Späth, Andreas, von Emmen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Yannick Pietro, von Wettswil am Albis, in Ottenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Mireille, von Rüeggisberg, in Dällikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.