Informazioni su SFS Pensionskasse
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SFS Pensionskasse
- SFS Pensionskasse ha sede a Heerbrugg ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio di una casse pensioni».
- SFS Pensionskasse è stata costituita nel 16.02.1990.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 03.09.2024.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-109.486.081.
- SFS Group AG, SFS Group International AG, SFS Group Schweiz AG hanno lo stesso indirizzo come SFS Pensionskasse.
Dirigenza (10)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Claudio Rainer Winter,
Rahel Gschwend,
Roger Wespi,
Volker Bernhard Dostmann,
Swen Hämmerle
i più recenti aventi diritto di firma
Claudio Rainer Winter,
Rahel Gschwend,
Roger Wespi,
Volker Bernhard Dostmann,
Swen Hämmerle
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.02.1990
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Widnau
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.7.008.392-3
IDI/IVA
CHE-109.486.081
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Stifterfirma und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundener Unternehmungen sowie für deren Angehörige und Hinterlassene gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | St. Gallen | 30.06.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Personalvorsorgestiftung der SFS Stadler Heerbrugg AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SFS Pensionskasse
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006120610, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
SFS Pensionskasse, in Widnau, CHE-109.486.081, Stiftung (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2023, Publ. 1005816802).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buschor, René, von Altstätten, in Altstätten SG (Altstätten), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winter, Claudio, von Luzern, in Widnau, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gschwend, Rahel, von Balgach, in Lüchingen (Altstätten), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005816802, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
SFS Pensionskasse, in Widnau, CHE-109.486.081, Stiftung (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2023, Publ. 1005748613).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (CHE-113.698.580), in St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Kurt, von Hünenberg, in Buonas (Risch), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wespi, Roger, von Ossingen, in Rebstein, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005748613, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
SFS Pensionskasse, in Widnau, CHE-109.486.081, Stiftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005523151).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mayer, Peter, von Egnach, in Walzenhausen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buschor, René, von Altstätten, in Altstätten SG (Altstätten), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Winter, Claudio, von Luzern, in Widnau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.