Informazioni su Seri Entrepreneurs AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Seri Entrepreneurs AG
- Seri Entrepreneurs AG ha sede a Zürich ed è attiva. Essa opera nel ramo «Fabbricazione di pane e prodotti da forno».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 16.07.2018.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 15.05.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone ZH con l’IDI CHE-278.699.131.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.07.2018
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.046.288-5
IDI/IVA
CHE-278.699.131
Ramo economico
Fabbricazione di pane e prodotti da forno
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den Vertrieb und den Handel von Waren aller Art, insbesondere Backwaren und Lebensmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Seri Entrepreneurs Ltd.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Seri Entrepreneurs AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005745810, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Seri Entrepreneurs AG, in Dübendorf, CHE-278.699.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2019, Publ. 1004724182).
Statutenänderung:
05.04.2023.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Plattenstrasse 68, 8032 Zürich.
Zweck neu:
Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den Vertrieb und den Handel von Waren aller Art, insbesondere Backwaren und Lebensmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Largo, Dominic Pascal, von Wuppenau, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckstuhl, Heini Jürg, von Aadorf, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wada, Seri, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004724182, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Seri Entrepreneurs AG, in Dübendorf, CHE-278.699.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2018, Publ. 4368299).
Domizil neu:
Eichstockstrasse 12, 8600 Dübendorf.
Numero di pubblicazione: 4368299, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Seri Entrepreneurs AG(Seri Entrepreneurs Ltd.), in Dübendorf, CHE-278.699.131, Lindenstrasse 4, 8600 Dübendorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.06.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den Vertrieb und den Handel von Waren aller Art, insbesondere Backwaren und Lebensmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Lizenzen erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder mittels anderer elektronischer Übertragungsmittel an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 12.06.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Largo, Dominic Pascal, von Wuppenau, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckstuhl, Heini Jürg, von Aadorf, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wada, Seri, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.