Indirizzo
Route du Stade 3
1816 Chailly-Montreux
Informazioni su SECUREQ Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SECUREQ Sàrl
- SECUREQ Sàrl a Chailly-Montreux è una Società a garanzia limitata nel ramo «Commercio con macchine». SECUREQ Sàrl è attiva.
- La dirigenza dell’azienda SECUREQ Sàrl fondata il 13.02.2014 è composta da una persona.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 12.10.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: SECUREQ Sàrl.
- Aziende con lo stesso indirizzo: à point nommé, Martine Séchaud, Conception Visuelle Sàrl, Steinemann AG, succursale de Montreux.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.02.2014
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Montreux
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.145.128-6
IDI/IVA
CHE-470.729.025
Ramo economico
Commercio con macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but toutes activités liées à l'import et export, la distribution, les conseils, la vente, la location, l'installation et entretien de systèmes de sécurité et surveillance, ainsi que tous services y relatifs, notamment matériel contre les effractions, de lutte contre l'incendie, de détection et de gestion d'accès (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SECUREQ Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005859425, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
SECUREQ Sàrl, à Montreux, CHE-470.729.025 (FOSC du 10.07.2014, p. 0/1606797).
Nouvelle adresse:
Route du Stade 3, 1816 Chailly-Montreux. Zwick Yvan, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 100 parts de CHF 100 à Ferrari Gérald, qui n'est plus président, lequel est désormais titulaire de 200 parts de CHF 100. Statuts modifiés le 02.10.2023.
Numero di pubblicazione: 1606797, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
SECUREQ Sàrl, à Montreux, CHE-470.729.025 (FOSC du 18.02.2014, p. 0/1352331).
Rectificatif:
l'inscription n° 2415 du 13.02.2014 (FOSC du 18.02.2014 p. 0/1352331) est rectifiée en ce sens que l'adresse exacte de la société est rue des Vergers 9, 1815 Clarens.
Numero di pubblicazione: 1352331, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
SECUREQ Sàrl, à Montreux, rue du Verger 9, 1815 Clarens, CHE-470.729.025. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
10 février 2014.
But:
la société a pour but toutes activités liées à l'import et export, la distribution, les conseils, la vente, la location, l'installation et entretien de systèmes de sécurité et surveillance, ainsi que tous services y relatifs, notamment matériel contre les effractions, de lutte contre l'incendie, de détection et de gestion d'accès (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associés-gérants avec signature individuelle:
Ferrari Gérald, de Montreux, à Châtel-Saint-Denis, président, et Zwick Yvan, de Fribourg, à Villars-sur-Glâne, chacun avec 100 parts de CHF 100.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 10 février 2014, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.