Informazioni su SCOR Holding (Switzerland) AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SCOR Holding (Switzerland) AG
- SCOR Holding (Switzerland) AG è una Società anonima con sede a Zürich. SCOR Holding (Switzerland) AG appartiene al settore «Esercizio di una società partecipate» ed è attualmente attiva.
- C'é 19 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 25.03.2022. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI segnalata è CHE-109.086.971.
Dirigenza (19)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Umberto Salvino Gavazzi,
Dr. Frieder Knuepling,
Peter Viktor Eckert,
Paolo De Martin,
Jean-Claude Seys
i più recenti aventi diritto di firma
Umberto Salvino Gavazzi,
Marlen Gertrud Eisenring,
Christoph Alexander Mansfeld,
Patrick Olivier Brunner,
Ute Barry
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.06.2001
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.024.827-8
IDI/IVA
CHE-109.086.971
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Hauptzweck der Gesellschaft besteht im Erwerben, Halten und Verwalten sowie Veräussern von Beteiligungen im In- und Ausland. Ferner kann sie im In- und Ausland Finanz- und Verwaltungsgeschäfte tätigen und damit verbundene Dienstleistungen aller Art erbringen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann des Weiteren Finanzierungen jeglicher Art für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und/oder in Anspruch nehmen und insbesondere Darlehens- oder Sicherungsgeschäfte mit oder für direkte oder indirekte Mutter-, Tochter- und andere(n) Konzerngesellschaften eingehen, selbst wenn solche Finanzierungen und Sicherungsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse dieser Tochter- und anderen Konzerngesellschaften liegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Baurechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Lizenzen und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, vergeben und veräussern. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem zusammenhängen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Zürich | 25.03.2022 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Zürich | 23.12.2008 | 24.03.2022 | |
Ernst & Young AG | Zürich | 23.12.2008 | 19.01.2010 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | <2004 | 22.12.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- SCOR Holding (Switzerland Ltd)
- SCOR Holding (Switzerland SA)
- SCOR Holding Switzerland AG
- Converium Holding AG
- HN Horse-Newland Holding AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SCOR Holding (Switzerland) AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005435321, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SCOR Holding (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-109.086.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2022, Publ. 1005392895).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005392895, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SCOR Holding (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-109.086.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2019, Publ. 1004673109).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nellen, Daniel Hermann, von Zürich, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004673109, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SCOR Holding (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-109.086.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2019, Publ. 1004585219).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peignet, Victor, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Cloud (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gavazzi, Umberto Salvino, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.