Succursale (1)
Informazioni su Scierie Zahnd S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Scierie Zahnd S.A.
- Scierie Zahnd S.A. a Rueyres è una Società anonima nel ramo «Condurre una segheria». Scierie Zahnd S.A. è attiva.
- Scierie Zahnd S.A. ha 4 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 19.12.2022.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio VD con l’IDI CHE-105.752.674.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Boipac société coopérative, TCLZ Holding SA.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.06.1993
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Rueyres
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.173.032-8
IDI/IVA
CHE-105.752.674
Ramo economico
Condurre una segheria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'une scierie, savoir achat, vente et débitage de bois en tout genre.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FIDUCIAL FRI SA | Echallens | 04.10.2017 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FIDUREV SA | Assens | 12.08.2009 | 03.10.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Scierie Zahnd SA
- Zahnd, Nadyr.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Scierie Zahnd S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005632351, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Scierie Zahnd S.A., à Rueyres, CHE-105.752.674 (FOSC du 24.06.2022, p. 0/1005504456). Zahnd Damien, de et à Rueyres, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005504456, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Scierie Zahnd S.A., à Rueyres, CHE-105.752.674 (FOSC du 10.06.2022, p. 0/1005492995). FRI Fiduciaire, Révision et Informatique S.A. (CHE-107.448.997) a modifié sa raison de commerce en FIDUCIAL FRI SA (CHE-107.448.997).
Numero di pubblicazione: HR02-1005492995, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Scierie Zahnd S.A., à Rueyres, CHE-105.752.674 (FOSC du 02.08.2019, p. 0/1004689013). La signature de Rey Maria est radiée.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.