Informazioni su Schweizer Schneesportschule Braunwald Genossenschaft
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Schweizer Schneesportschule Braunwald Genossenschaft
- Schweizer Schneesportschule Braunwald Genossenschaft è attualmente attiva e opera nel settore «Altre servici in educazione». La sede si trova a Braunwald.
- La dirigenza dell’Organizzazione Schweizer Schneesportschule Braunwald Genossenschaft è composta da 5 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 31.12.1997.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 07.12.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-100.725.003.
Dirigenza (5)
i più recenti membri dell'amministrazione
Thomas Marc Schnyder,
Roland Ivo Rinderer,
Silvia Blatter,
Kerona Baumgartner-Glarner,
Reto Glarner
i più recenti aventi diritto di firma
Thomas Marc Schnyder,
Roland Ivo Rinderer,
Silvia Blatter,
Kerona Baumgartner-Glarner,
Reto Glarner
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.12.1997
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Glarus Süd
Ufficio del registro di commercio
GL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-160.5.003.435-9
IDI/IVA
CHE-100.725.003
Ramo economico
Altre servici in educazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Genossenschaft bezweckt, die Schweizer Schneesportschule Braunwald nach bewährten Grundsätzen und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen zu führen, mit den am Tourismus im allgemeinen und am Schneesport im besonderen interessierten Institutionen zusammenzuarbeiten und die Belange ihrer Mitglieder zu fördern. Sie ist Mitglied von Swiss Snowsports und anerkennt dessen Statuten als für sich verbindlich.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Schweizer Schneesportschule Braunwald
- Genossenschaft Schweizer Skischule und Schweizer Snowboardschule Braunwald
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Schweizer Schneesportschule Braunwald Genossenschaft
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005903754, Ufficio del registro di commercio Glarona
Schweizer Schneesportschule Braunwald Genossenschaft, in Glarus Süd, CHE-100.725.003, Genossenschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2020, Publ. 1004832727).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Balthasar, von Glarus Süd, in Braunwald (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, Thomas Marc, von Vorderthal, in Braunwald (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004832727, Ufficio del registro di commercio Glarona
Schweizer Schneesportschule Braunwald Genossenschaft, in Glarus Süd, CHE-100.725.003, Genossenschaft (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2015, S.0, Publ. 2511881).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Roland, von Glarus Süd, in Braunwald (Glarus Süd), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rinderer, Roland Ivo, von Glarus Süd, in Ennenda (Glarus), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Blatter, Silvia, von Wattwil, in Braunwald (Glarus Süd), Mitglied, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Aktuarin, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Baumgartner-Glarner, Kerona, von Glarus Süd, in Glarus, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2511881, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Schweizer Schneesportschule Braunwald Genossenschaft, in Glarus Süd, CHE-100.725.003, Genossenschaft (SHAB Nr. 204 vom 19.10.2012, Publ. 6896550).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glarner, Josef, von Glarus Süd, in Mollis (Glarus Nord), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kessler, Hansjürg, von Glarus Süd und Waldstatt, in Braunwald (Glarus Süd), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Maya, von Basel und Waldenburg, in Netstal (Glarus), Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zweifel Ortlieb, Ursula, von Glarus Süd, in Schwanden GL (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herger, Ernst, von Glarus Süd und Spiringen, in Tägerwilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Roland, von Glarus Süd, in Braunwald (Glarus Süd), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Glarner, Reto, von Glarus Süd, in Luchsingen (Glarus Süd), Vizepräsident und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift];
Blatter, Silvia, von Wattwil, in Braunwald (Glarus Süd), Aktuarin und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wattwil, Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.