Informazioni su Schweizer Mogelsberg AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Schweizer Mogelsberg AG
- Schweizer Mogelsberg AG ha sede a Mogelsberg, è attiva e opera nel ramo «Commercio di prodotti alimentari».
- Schweizer Mogelsberg AG è stata costituita nel 14.06.2018.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 27.09.2022. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Schweizer Mogelsberg AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Richard Schweizer Jun.,
Claudia Schweizer,
Richard Schweizer Sen.
i più recenti aventi diritto di firma
Richard Schweizer Jun.,
Claudia Schweizer,
Richard Schweizer Sen.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.06.2018
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Neckertal
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.084.579-8
IDI/IVA
CHE-231.939.581
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Getränken aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Schweizer Mogelsberg AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005570040, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Schweizer Mogelsberg AG, in Neckertal, CHE-231.939.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, S.0, Publ. 4299519).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Heidi, von Mosnang, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Richard jun., von Mosnang, in Mogelsberg (Neckertal), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schweizer, Claudia, von Gossau (SG), in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schweizer, Richard sen., von Mosnang, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Schweizer, Richard, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4299519, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Schweizer Mogelsberg AG, in Neckertal, CHE-231.939.581, Dorfstrasse 15, 9122 Mogelsberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.06.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Getränken aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der R. Schweizer, Rest. Löwen, Getränkehandel (CHE-103.255.838), in Neckertal, nämlich den Geschäftsbereich Getränkehandel, gemäss Vertrag vom 23.04.2018 und Übernahmebilanz per 01.01.2018, wonach die übernommenen Aktiven CHF 406'506.90 und die übernommenen Passiven CHF 159'007.18 betragen, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 47'499.72 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 08.06.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schweizer, Richard, von Mosnang, in Mogelsberg (Neckertal), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schweizer, Heidi, von Mosnang, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.