Informazioni su SchwarzwaldElemente Schweiz AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SchwarzwaldElemente Schweiz AG
- SchwarzwaldElemente Schweiz AG con sede a Aesch BL è una Società anonima nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi». SchwarzwaldElemente Schweiz AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda SchwarzwaldElemente Schweiz AG fondata il 04.06.2019 è composta da 5 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 29.11.2022.
- L’azienda SchwarzwaldElemente Schweiz AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-245.598.954.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Bise GmbH, ES Immobilien AG, Malergeschäft M. Philipp.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Dr. Marco Stefan Auer,
Reto Tschan,
Florinda Ziberoska,
Gilbert Rusch,
Frank Rauch
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.06.2019
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Aesch (BL)
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.023.521-2
IDI/IVA
CHE-245.598.954
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Bauelementen aller Art für den modernen Innenausbau sowie deren Montage. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, Tochtergesellschaften gründen, Immaterialgüterrechte und Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern oder welche die Anlage und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens betreffen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
HB&P Wirtschaftsprüfung AG | Basel | 28.12.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Eurodoor Schweiz AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SchwarzwaldElemente Schweiz AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005615202, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
SchwarzwaldElemente Schweiz AG, in Aesch (BL), CHE-245.598.954, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 21.01.2022, Publ. 1005386692).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bloch, Jürg, von Balsthal, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auer, Dr. Marco Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Lahr (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Tschan, Reto, von Sigriswil, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rusch, Gilbert, von Wartau, in Diegten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziberoska, Florinda, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005386692, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
SchwarzwaldElemente Schweiz AG, in Aesch (BL), CHE-245.598.954, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2021, Publ. 1005354556).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auer, Dr. Marco Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Lahr (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rauch, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Lahr (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005354556, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
SchwarzwaldElemente Schweiz AG, in Aesch (BL), CHE-245.598.954, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2021, Publ. 1005280061).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Locherer, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Murten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.