Informazioni su Schulwandel - Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Schulwandel - Stiftung
- Schulwandel - Stiftung con sede a Mollis è una Fondazione nel ramo «Esercizio delle scuole dell’infanzia e istituti prescolari». Schulwandel - Stiftung è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Schulwandel - Stiftung è composta da 9 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 15.01.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Schulwandel - Stiftung è iscritta nel cantone GL con l’IDI CHE-370.761.755.
- 3 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: Cändle KLG, Eduquest GmbH, Ladwig Consulting.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Nils Frederic Christian Landolt,
Caroline Isabelle Märki-von Zeerleder,
David Peter Halser,
Markus Daniel Fischer,
Nicola Bruno Malacarne
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.11.2021
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Glarus Nord
Ufficio del registro di commercio
GL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-160.7.006.877-2
IDI/IVA
CHE-370.761.755
Ramo economico
Esercizio delle scuole dell’infanzia e istituti prescolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung hat den Zweck, schweizweit physische und digitale Räume für den Kompetenzerwerb aller Art zu unterstützen und so "Leuchttürme" für das Lernen der Zukunft zu fördern. Sie unterstützt Menschen dabei, ihr Potenzial zu erkennen und dieses zu entfalten. Dabei kann sie Menschen in die Selbständigkeit begleiten und sich an Projekten beteiligen, die innerhalb dieses Feldes entstehen. Zudem kann sich die Stiftung an Innovationsprozessen zur Förderung des Stiftungszweckes beteiligen. Die Stiftung ist gemeinnützig, sie verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
VTB Verwaltung, Treuhand und Beratung AG | Glarus Nord | 23.11.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Schulwandel - Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005933935, Ufficio del registro di commercio Glarona
Schulwandel - Stiftung, in Glarus Nord, CHE-370.761.755, Stiftung (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2022, Publ. 1005397502).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kessler, Marc, von Schübelbach, in Siebnen (Galgenen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005397502, Ufficio del registro di commercio Glarona
Schulwandel - Stiftung, in Glarus Nord, CHE-370.761.755, Stiftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2021, Publ. 1005340085).
Aufsichtsbehörde neu:
Eidg. Departement des Innern, in Bern.
Numero di pubblicazione: HR01-1005340085, Ufficio del registro di commercio Glarona
Schulwandel - Stiftung, in Glarus Nord, CHE-370.761.755, Erlenstrasse 19, 8753 Mollis, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
05.11.2021.
Zweck:
Die Stiftung hat den Zweck, schweizweit physische und digitale Räume für den Kompetenzerwerb aller Art zu unterstützen und so "Leuchttürme" für das Lernen der Zukunft zu fördern. Sie unterstützt Menschen dabei, ihr Potenzial zu erkennen und dieses zu entfalten. Dabei kann sie Menschen in die Selbständigkeit begleiten und sich an Projekten beteiligen, die innerhalb dieses Feldes entstehen. Zudem kann sich die Stiftung an Innovationsprozessen zur Förderung des Stiftungszweckes beteiligen. Die Stiftung ist gemeinnützig, sie verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Eingetragene Personen:
Landolt, Nils Frederic Christian, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dinkel, Benjamin Nathan, von Müllheim, in Au ZH (Wädenswil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kessler, Marc, von Schübelbach, in Siebnen (Galgenen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Duwan, Paula Felicia, von Bern, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fischer, Markus Daniel, von Luzern, in Zug, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Halser, David Peter, von Waldkirch, in Ilanz (Ilanz/Glion), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Malacarne, Nicola Bruno, von Glarus Süd, in Glarus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Märki-von Zeerleder, Caroline Isabelle, von Bern, in Männedorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaefle, Philipp Laurens, von Schaffhausen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
VTB Verwaltung, Treuhand und Beratung AG (CHE-101.686.179), in Niederurnen (Glarus Nord), Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.