Indirizzo
Rosengartenstrasse 1a
9000 St. Gallen
Informazioni su Schöpfkraft AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Schöpfkraft AG
- Schöpfkraft AG ha sede a St. Gallen ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Funzionamento di una tipografia e/o di una legatoria».
- L’azienda è stata costituita nel 16.09.2014.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 29.04.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Schöpfkraft AG è iscritta nel cantone SG con l’IDI CHE-431.105.157.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.09.2014
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
St. Gallen
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.076.357-6
IDI/IVA
CHE-431.105.157
Ramo economico
Funzionamento di una tipografia e/o di una legatoria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herstellung von sowie Handel und Vertrieb von Drucksachen aller Art und jeder Grösse. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Schöpfkraft AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006020308, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Schöpfkraft AG, in St. Gallen, CHE-431.105.157, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2016, S.0, Publ. 3063555).
Domizil neu:
Rosengartenstrasse 1a, 9000 St. Gallen.
Numero di pubblicazione: 3063555, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Schöpfkraft AG, in St. Gallen, CHE-431.105.157, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2014, Publ. 1722865).
Domizil neu:
Walenbüchelstrasse 21, 9000 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiabane, Louis, von Zürich, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Daniel Karl, von Appenzell, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Fuchs, Daniel, ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1722865, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Schöpfkraft AG, in St. Gallen, CHE-431.105.157, Rosengartenstrasse 1a, 9000 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.09.2014.
Zweck:
Herstellung von sowie Handel und Vertrieb von Drucksachen aller Art und jeder Grösse. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 110'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 110'000.00.
Aktien:
110'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 08.09.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Eberle, Patricia, von Häggenschwil, in St. Gallen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiabane, Louis, von Zürich, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Daniel, von Appenzell, in St. Gallen, mit Einzelunterschrift;
Drittenbass, Beat Alois, von Niederbüren, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.