Informazioni su Schneto AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Schneto AG
- Schneto AG ha sede a Bennwil ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Officina del fabbro, fucina e bottega».
- La dirigenza dell’azienda Schneto AG è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 24.09.1946.
- Il 28.12.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BL è il seguente: CHE-102.357.933.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.09.1946
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bennwil
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.910.458-8
IDI/IVA
CHE-102.357.933
Ramo economico
Officina del fabbro, fucina e bottega
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fabrikation von und Handel mit Präzisions-Drehteilen. Die Gesellschaft kann Waren importieren und exportieren, Grundeigentum erwerben sowie sich an Gesellschaften aktiv oder still beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
TRETOR AG | Liestal | 14.09.2007 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Zürich | 28.10.2005 | 13.09.2007 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | <2004 | 27.10.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Schneto SA
- Schneto Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Schneto AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005921859, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Schneto AG, in Bennwil, CHE-102.357.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2019, Publ. 1004621738).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiland, Franziska, von Dornach, in Hochwald, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Heidi Julia, von Langenbruck, in Oberdorf (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004621738, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Schneto AG, in Bennwil, CHE-102.357.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2018, Publ. 1004515257).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Rudolf, von Olten und Starrkirch-Wil, in Triengen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Michael, von Starrkirch-Wil und Olten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004515257, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Schneto AG, in Bennwil, CHE-102.357.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 19.07.2012, Publ. 6776096).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Michael, von Olten und Starrkirch-Wil, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Olten und Starrkirch-Wil, in Luzern, Delegierter, mit Einzelunterschrift];
TRETOR AG (CHE-108.227.200), in Liestal, Revisionsstelle [bisher: TRETOR AG (CH-280.3.900.042-2)];
Liberatore, Fabrizio, von Frenkendorf, in Frenkendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiland, Franziska, von Dornach, in Hochwald, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.