Informazioni su Scheuber Stans AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Scheuber Stans AG
- Scheuber Stans AG con sede a Stans è una Società anonima nel ramo «Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili». Scheuber Stans AG è attiva.
- Scheuber Stans AG è stata costituita nel 24.07.1950.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 29.07.2024.
- L’azienda Scheuber Stans AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-106.905.236.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.07.1950
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Stans
Ufficio del registro di commercio
NW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-150.3.000.492-0
IDI/IVA
CHE-106.905.236
Ramo economico
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Teppich-, Möbel-, Bodenbelags- und Innenausstattungsgeschäftes sowie eines Babyshops. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben oder veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihm in Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG | Luzern | <2004 | 06.10.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Gebrüder Scheuber AG, Teppiche, Möbel, Bodenbeläge, Innenausstattungen
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Scheuber Stans AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006095825, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Scheuber Stans AG, in Stans, CHE-106.905.236, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2018, Publ. 1004523602).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheuber, Roland, von Wolfenschiessen, in Stans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheuber, Adrian, von Wolfenschiessen, in Beckenried, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Britschgi-Scheuber, Sandra, von Sarnen, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004523602, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Scheuber Stans AG, in Stans, CHE-106.905.236, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2008, Publ. 4679672).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheuber-Wigger, Sonja, von Wolfenschiessen, in Stans, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheuber, Roland, von Wolfenschiessen, in Stans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Britschgi-Scheuber, Sandra, von Sarnen, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4679672, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Gebrüder Scheuber AG, Teppiche, Möbel, Bodenbeläge, Innenausstattungen, in Stans, CH-150.3.000.492-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 23.07.2003, S. 10, Publ. 1097700).
Statutenänderung:
25.09.2008.
Firma neu:
Scheuber Stans AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Teppich-, Möbel-, Bodenbelags- und Innenausstattungsgeschäftes sowie eines Babyshops. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben oder veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihm in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer-Etienne AG Luzern, in Luzern, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.